RODRIGUEZ DEAÑO SERAFIN
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ DEAÑO SERAFIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ DEAÑO SERAFIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FASTROSON SL | Administrador Unico | 23/12/2009 | 28/12/2021 |
FASTROSON SL | Liquidador Unico | 28/12/2021 | 28/12/2021 |
PROMOSON 1 SL | Administrador Unico | 16/12/2011 | |
PROMOSON 1 SL | Liquidador | 16/12/2011 | 16/12/2011 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ DEAÑO SERAFIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ DEAÑO SERAFIN
Empresa: FASTROSON SL
Liquidador Unico
- Rodriguez Deaño Serafin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 73 , F 211, S 8, H SC 27816, I/A 4 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-15
Empresa: FASTROSON SL
Administrador Unico
- Rodriguez Deaño Serafin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 73 , F 211, S 8, H SC 27816, I/A 4 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-15
Empresa: PROMOSON 1 SL
Liquidador
- Rodriguez Deaño Serafin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 146 , F 64, S 8, H SC 12663, I/A 3 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-15
Empresa: PROMOSON 1 SL
Administrador Unico
- Rodriguez Deaño Serafin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 146 , F 64, S 8, H SC 12663, I/A 3 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-15
Empresa: FASTROSON SL
Administrador Unico
- Rodriguez Deaño Serafin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 73 , F 211, S 8, H SC 27816, I/A 3 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-15
Información de RODRIGUEZ DEAÑO SERAFIN
Mostramos los datos de RODRIGUEZ DEAÑO SERAFIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ DEAÑO SERAFIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos