RODRIGUEZ DE VERA PINILLOS LUIS
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ DE VERA PINILLOS LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RODRIGUEZ DE VERA PINILLOS LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIVI LABORATORIO DENTAL SL | Administrador Unico | 18/05/2018 | |
ODONTIS 4 SLP | Socio Unico | 07/09/2016 | |
ODONTIS 4 SLP | Administrador Unico | 07/09/2016 | |
LA MUELA DE ORO SL | Socio Unico | 05/08/2015 | |
LA MUELA DE ORO SL | Administrador Unico | 05/08/2015 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ DE VERA PINILLOS LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ DE VERA PINILLOS LUIS
Empresa: DIVI LABORATORIO DENTAL SL
Administrador Unico
- Rodriguez De Vera Pinillos Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3568 , F 46, S 8, H TF 60979, I/A 1 (18/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-38
Empresa: ODONTIS 4 SLP
Administrador Unico
- Rodriguez De Vera Pinillos Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3047 , F 167, S 8, H TF 44390, I/A 4 (07/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-38
Empresa: ODONTIS 4 SLP
Administrador Mancomunado
- Rodriguez De Vera Pinillos Luis
- Toribio Diaz Lidia
Soc.Prof.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3047 , F 167, S 8, H TF 44390, I/A 4 (07/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-38
Empresa: ODONTIS 4 SLP
Socio Único
- Rodriguez De Vera Pinillos Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3047 , F 167, S 8, H TF 44390, I/A 4 (07/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-38
Empresa: LA MUELA DE ORO SL
Administrador Unico
- Rodriguez De Vera Pinillos Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3397 , F 1, S 8, H TF 55751, I/A 1 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-154-38
Empresa: LA MUELA DE ORO SL
Socio Único
- Rodriguez De Vera Pinillos Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3397 , F 1, S 8, H TF 55751, I/A 1 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-154-38
Empresa: ODONTIS 4 SLP
Administrador Mancomunado
- Rodriguez De Vera Pinillos Luis
- Toribio Diaz Lidia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3047 , F 166, S 8, H TF 44390, I/A 2 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-38
Empresa: ODONTIS 4 SLP
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Gil Blanca Nieves
- Rodriguez De Vera Pinillos Luis
- Toribio Diaz Lidia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3047 , F 166, S 8, H TF 44390, I/A 2 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-38
Información de RODRIGUEZ DE VERA PINILLOS LUIS
Mostramos los datos de RODRIGUEZ DE VERA PINILLOS LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ DE VERA PINILLOS LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos