RODRIGUEZ DE MARCOS ALICIA
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ DE MARCOS ALICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RODRIGUEZ DE MARCOS ALICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MODAS INNAUR SL | Administrador Solidario | 16/06/2016 | |
MARCOS Y FIORIO SL | Administrador Solidario | 17/01/2011 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ DE MARCOS ALICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ DE MARCOS ALICIA
Empresa: MODAS INNAUR SL
Administrador Solidario
- Rodriguez De Marcos Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32035 , F 154, S 8, H M 576474, I/A 2 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-28
Empresa: MODAS INNAUR SL
Administrador Solidario
- Bonugli Eduardo Alberto
- Rodriguez De Marcos Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32035 , F 154, S 8, H M 576474, I/A 2 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-28
Empresa: MODAS INNAUR SL
Administrador Solidario
- Bonugli Eduardo Alberto
- Rodriguez De Marcos Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32035 , F 153, S 8, H M 576474, I/A 1 (07/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-28
Empresa: MARCOS Y FIORIO SL
Administrador Solidario
- Bonugli Eduardo Alberto
- Rodriguez De Marcos Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28284 , F 181, S 8, H M 509466, I/A 1 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-28
Información de RODRIGUEZ DE MARCOS ALICIA
Mostramos los datos de RODRIGUEZ DE MARCOS ALICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ DE MARCOS ALICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos