RODRIGUEZ DE BETHENCOURT Y CODES MANUEL
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ DE BETHENCOURT Y CODES MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RODRIGUEZ DE BETHENCOURT Y CODES MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROOTS HISPANIA SL | Apoderado | 22/07/2009 | |
EDIFICIOS Y LOCALES SA | Secretario No Consejero | 09/02/2009 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ DE BETHENCOURT Y CODES MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ DE BETHENCOURT Y CODES MANUEL
Empresa: TALENGO SA
Secretario
- Rodriguez De Bethencourt Y Codes Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20774 , F 222, S 8, H M 147995, I/A 36 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-28
Empresa: TAUPO INVERSIONES SICAV
Apoderado
- Garcia Rebollar Antonio
- Kessler Saiz Javier
- Rodriguez De Bethencourt Y Codes Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15020 , F 202, S 8, H M 250486, I/A 21 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-28
Empresa: EDIFICIOS Y LOCALES SA
Secretario
- Rodriguez De Bethencourt Y Codes Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2828 , F 212, S 8, H M 48678, I/A 54 (29/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-131-28
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Rodriguez De Bethencourt Y Codes Manuel
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24782 , F 135, S 8, H M 361780, I/A 32 (02/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-179-28
Empresa: ROOTS HISPANIA SL
Apoderado
- De La Rica Aranguren Alfonso
- Paunero Quijada Pablo
- Rodriguez De Bethencourt Y Codes Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19962 , F 79, S 8, H M 352013, I/A 6 (22/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-145-28
Empresa: EDIFICIOS Y LOCALES SA
Secretario No Consejero
- Rodriguez De Bethencourt Y Codes Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2828 , F 210, S 8, H M 48678, I/A 48 (09/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-35-28
Información de RODRIGUEZ DE BETHENCOURT Y CODES MANUEL
Mostramos los datos de RODRIGUEZ DE BETHENCOURT Y CODES MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ DE BETHENCOURT Y CODES MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos