RODRIGUEZ CUEVAS RUTH ESTHER
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ CUEVAS RUTH ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ CUEVAS RUTH ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HUNZA COMERCIAL 2030 SL | Administrador Unico | 03/03/2021 | 15/12/2021 |
LUCKY TRADER COMERCIAL 2050 SL | Administrador Unico | 27/01/2021 | 14/12/2021 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ CUEVAS RUTH ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ CUEVAS RUTH ESTHER
Empresa: HUNZA COMERCIAL 2030 SL
Administrador Unico
- Rodriguez Cuevas Ruth Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47693 , F 204, S 8, H B 559572, I/A 2 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-08
Empresa: LUCKY TRADER COMERCIAL 2050 SL
Administrador Unico
- Rodriguez Cuevas Ruth Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47643 , F 35, S 8, H B 557981, I/A 2 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-08
Empresa: HUNZA COMERCIAL 2030 SL
Administrador Unico
- Rodriguez Cuevas Ruth Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47693 , F 204, S 8, H B 559572, I/A 1 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-08
Empresa: LUCKY TRADER COMERCIAL 2050 SL
Administrador Unico
- Rodriguez Cuevas Ruth Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47643 , F 35, S 8, H B 557981, I/A 1 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-08
Información de RODRIGUEZ CUEVAS RUTH ESTHER
Mostramos los datos de RODRIGUEZ CUEVAS RUTH ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ CUEVAS RUTH ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos