RODRIGUEZ CRUZ ANA
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ CRUZ ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ CRUZ ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EQUIPOS NUCLEARES SME | Consejero | 11/03/2009 | 16/07/2012 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ CRUZ ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ CRUZ ANA
Empresa: EQUIPOS NUCLEARES SA
Consejero
- Alvarez Del Egido Gabriel
- De La Fuente Garcia Timoteo
- Rodriguez Cruz Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29802 , F 166, S 8, H M 33892, I/A 306 (16/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-141-28
Empresa: EQUIPOS NUCLEARES SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24961 , F 43, S 8, H M 33892, I/A 299 (13/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-120-28
Empresa: EQUIPOS NUCLEARES SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24961 , F 35, S 8, H M 33892, I/A 281 (24/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-124-28
Empresa: EQUIPOS NUCLEARES SA
Consejero
- Rodriguez Cruz Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24961 , F 35, S 8, H M 33892, I/A 279 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-28
Información de RODRIGUEZ CRUZ ANA
Mostramos los datos de RODRIGUEZ CRUZ ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ CRUZ ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos