RODRIGUEZ CROS FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ CROS FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ CROS FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PERTEGAZ SL | Apoderado Solidario | 29/09/2022 | 17/05/2023 |
PERTEGAZ SL | Consejero Delegado | 06/04/2017 | 29/09/2022 |
PERTEGAZ SL | Secretario | 06/04/2017 | 29/09/2022 |
PERTEGAZ SL | Consejero | 06/04/2017 | 29/09/2022 |
PERTEGAZ SL | Administrador Unico | 16/03/2012 | 06/04/2017 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ CROS FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ CROS FRANCISCO JAVIER
Empresa: PERTEGAZ SL
Apoderado Solidario
- Rodriguez Cros Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30393 , F 105, S 8, H B 32839, I/A 37 (17/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-97-08
Empresa: PERTEGAZ SL
Apoderado Solidario
- Rodriguez Cros Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30393 , F 105, S 8, H B 32839, I/A 34 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-08
Empresa: PERTEGAZ SL
Consejero Delegado
- Rodriguez Cros Francisco Javier
Consejero
- Osvaldo Bosetti
- Rodriguez Cros Francisco Javier
Presidente
Secretario
- Rodriguez Cros Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30393 , F 105, S 8, H B 32839, I/A 32 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-08
Empresa: PERTEGAZ SL
Consejero Delegado
- Rodriguez Cros Francisco Javier
Consejero
- Martinez Castillo Francisco
- Osvaldo Bosetti
- Rodriguez Cros Francisco Javier
Presidente
Secretario
- Rodriguez Cros Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24990 , F 158, S 8, H B 32839, I/A 27 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-08
Empresa: PERTEGAZ SL
Administrador Unico
- Rodriguez Cros Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24990 , F 158, S 8, H B 32839, I/A 27 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-08
Empresa: PERTEGAZ SL
Administrador Unico
- Rodriguez Cros Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22192 , F 48, S 8, H B 32839, I/A 23 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-08
Información de RODRIGUEZ CROS FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de RODRIGUEZ CROS FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ CROS FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos