RODRIGUEZ CORNEJO IGNACIO MANUEL
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ CORNEJO IGNACIO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ CORNEJO IGNACIO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CROMO ESPACIOS ARQUITECTONICOS SL | Administrador Unico | 19/08/2024 | |
VALENCIA LOFTS REPUBLICA ARGENTINA SL | Administrador Unico | 30/05/2022 | |
CROMO DESIGN SL | Administrador Unico | 02/03/2021 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ CORNEJO IGNACIO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ CORNEJO IGNACIO MANUEL
Empresa: CROMO ESPACIOS ARQUITECTONICOS SL
Administrador Unico
- Rodriguez Cornejo Ignacio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 220276, I/A 1 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-46
Administrador Unico
- Rodriguez Cornejo Ignacio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11184, L 8462, F 89, S 8, H V 204793, I/A 1 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-46
Empresa: CROMO PROPERTIES SL
Liquidador Unico
- Rodriguez Cornejo Ignacio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10600, L 7881, F 144, S 8, H V 185417, I/A 3 (03/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-46
Empresa: CROMO PROPERTIES SL
Administrador Unico
- Rodriguez Cornejo Ignacio Manuel
Liquidador Unico
- Rodriguez Cornejo Ignacio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10600, L 7881, F 144, S 8, H V 185417, I/A 3 (03/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-46
Empresa: CROMO DESIGN SL
Administrador Unico
- Rodriguez Cornejo Ignacio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10949, L 8227, F 135, S 8, H V 196975, I/A 1 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-46-46
Empresa: CROMO DESIGN SL
Socio Único
- Rodriguez Cornejo Ignacio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10949, L 8227, F 135, S 8, H V 196975, I/A 1 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-46-46
Empresa: CROMO PROPERTIES SL
Administrador Unico
- Rodriguez Cornejo Ignacio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10600, L 7881, F 142, S 8, H V 185417, I/A 1 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-46
Empresa: EUKASIA MEDITERRANEA SL
Administrador Unico
- Rodriguez Cornejo Ignacio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8403, L 5693, F 3, S 8, H V 112170, I/A 4 (05/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-90-46
Información de RODRIGUEZ CORNEJO IGNACIO MANUEL
Mostramos los datos de RODRIGUEZ CORNEJO IGNACIO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ CORNEJO IGNACIO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos