RODRIGUEZ COELLO SONIA
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ COELLO SONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ COELLO SONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DACHSER CANARIAS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/08/2015 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ COELLO SONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ COELLO SONIA
Empresa: AZKAR TEXTIL SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33616 , F 147, S 8, H M 132547, I/A 89 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-28
Empresa: AZKAR CANARIAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3393 , F 156, S 8, H TF 48435, I/A 23 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-38
Empresa: AZKAR CANARIAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rodriguez Coello Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3393 , F 154, S 8, H TF 48435, I/A 18 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-154-38
Empresa: AZKAR CANARIAS SA
Apoderado
- Rodriguez Coello Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1778 , F 162, S 8, H GC 22166, I/A 43 (19/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-230-35
Información de RODRIGUEZ COELLO SONIA
Mostramos los datos de RODRIGUEZ COELLO SONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ COELLO SONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos