RODRIGUEZ COCHO RICARDO
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ COCHO RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RODRIGUEZ COCHO RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOBUSES HERMANOS ARRIAGA SA | Apoderado Solidario | 10/04/2024 | |
DAMAS SA | Apoderado Solidario | 02/01/2024 | |
HEREDEROS DE J COLMENAREJO SA | Apoderado | 19/12/2023 | |
EL GATO SL | Apoderado Solidario | 15/12/2023 | |
INTERURBANA DE AUTOBUSES SA | Apoderado | 15/12/2023 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ COCHO RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ COCHO RICARDO
Empresa: AUTOBUSES HERMANOS ARRIAGA SA
Apoderado Solidario
- Rodriguez Cocho Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1783 , F 31, S 8, H VI 2501, I/A 44 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-01
Empresa: DAMAS SA
Apoderado Solidario
- Rodriguez Cocho Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1150 , F 135, S 8, H H 26012, I/A 28 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-21
Empresa: HEREDEROS DE J COLMENAREJO SA
Apoderado
- Rodriguez Cocho Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45318 , F 187, S 8, H M 21105, I/A 74 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-28
Empresa: INTERURBANA DE AUTOBUSES SA
Apoderado
- Rodriguez Cocho Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45948 , F 100, S 8, H M 74275, I/A 100 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-28
Empresa: EL GATO SL
Apoderado Solidario
- Rodriguez Cocho Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44715 , F 224, S 8, H M 100131, I/A 62 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-28
Información de RODRIGUEZ COCHO RICARDO
Mostramos los datos de RODRIGUEZ COCHO RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ COCHO RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos