RODRIGUEZ CIVERA PATRICIO
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ CIVERA PATRICIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ CIVERA PATRICIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION E INVERSION IBORES I-15 SL | Secretario No Consejero | 11/11/2010 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ CIVERA PATRICIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ CIVERA PATRICIO
Empresa: PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS SA
Liquidador Mancomunado
- Basabe Montalvo Juan Miguel
- Rodriguez Civera Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10889 , F 73, S 8, H M 171888, I/A 17 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-28
Empresa: PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS SA
Liquidador Mancomunado
- Basabe Montalvo Juan Miguel
- Cueto Gonzalez Bernardo
- Rodriguez Civera Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10889 , F 72, S 8, H M 171888, I/A 16 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-149-28
Empresa: PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS SA
Liquidador Mancomunado
- Basabe Montalvo Juan Miguel
- Cueto Gonzalez Bernardo
- Rodriguez Civera Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10889 , F 72, S 8, H M 171888, I/A 14 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-28
Empresa: NUEVA FLORIDA SA
Liquidador Mancomunado
- Cueto Gonzalez Bernardo
- Rodriguez Civera Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8285, L 7195, F 218, S 3, H 73795,1 , I/ 5 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-28
Empresa: NUEVA FLORIDA SA
Liquidador Mancomunado
- Basabe Montalvo Juan Miguel
- Cueto Gonzalez Bernardo
- Rodriguez Civera Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8285, L 7195, F 218, S 3, H 73795,1 , I/ 4 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-28
Empresa: GESTION E INVERSION IBORES I-15 SL
Consejero
Secretario No Consejero
- Castilla Martinez Jose Maria
- Rodriguez Civera Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23698 , F 31, S 8, H M 425269, I/A 3 (11/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-224-28
Empresa: GESTION E INVERSION IBORES I-15 SL
Consejero
Secretario No Consejero
- Rodriguez Civera Patricio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23698 , F 31, S 8, H M 425269, I/A 3 (11/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-224-28
Empresa: NUEVA FLORIDA SA
Liquidador Mancomunado
- Basabe Montalvo Juan Miguel
- Cueto Gonzalez Bernardo
- Rodriguez Civera Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7441, L 6413, F 85, S 3, H 73795,1 , I/ 3 (22/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-212-28
Información de RODRIGUEZ CIVERA PATRICIO
Mostramos los datos de RODRIGUEZ CIVERA PATRICIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ CIVERA PATRICIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos