RODRIGUEZ CENTENO PABLO
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ CENTENO PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ CENTENO PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OLMEDO SERVICIOS INTEGRALES SL | Apoderado Mancomunado | 29/04/2015 | 12/12/2019 |
OLMEDO SERVICIOS INTEGRALES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/06/2016 | 12/12/2019 |
OLMEDO SERVICIOS INTEGRALES SL | Apoderado Solidario | 03/05/2016 | 12/12/2019 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ CENTENO PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ CENTENO PABLO
Empresa: OLMEDO SERVICIOS INTEGRALES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Herruzo Gutierrez David
- Rodriguez Centeno Pablo
Apoderado Mancomunado
- Herruzo Gutierrez David
- Rodriguez Centeno Javier
- Rodriguez Centeno Pablo
- Rodriguez Delgado Jose Manuel
Apoderado Solidario
- Rodriguez Centeno Pablo
- Rodriguez Delgado Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33108 , F 124, S 8, H M 595873, I/A 6 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-28
Empresa: OLMEDO SERVICIOS INTEGRALES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Herruzo Gutierrez David
- Rodriguez Centeno Pablo
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33108 , F 122, S 8, H M 595873, I/A 5 (08/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-28
Empresa: OLMEDO SERVICIOS INTEGRALES SL
Apoderado Solidario
- Rodriguez Centeno Pablo
- Rodriguez Delgado Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33108 , F 121, S 8, H M 595873, I/A 4 (03/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-28
Empresa: OLMEDO SERVICIOS INTEGRALES SL
Apoderado Mancomunado
- Herruzo Gutierrez David
- Rodriguez Centeno Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33108 , F 119, S 8, H M 595873, I/A 2 (29/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-28
Información de RODRIGUEZ CENTENO PABLO
Mostramos los datos de RODRIGUEZ CENTENO PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ CENTENO PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos