RODRIGUEZ CASTELLANO ROLANDO
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ CASTELLANO ROLANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ CASTELLANO ROLANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOUSE MOOD IBERICA SL | Administrador Mancomunado | 03/11/2023 | |
LA CASA ESE GRANADA SL | Socio Unico | 20/01/2022 | |
LA CASA ESE GRANADA SL | Administrador Unico | 20/01/2022 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ CASTELLANO ROLANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ CASTELLANO ROLANDO
Empresa: HOUSE MOOD IBERICA SL
Administrador Mancomunado
- Melero Perez Manuel
- Rodriguez Castellano Rolando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6414, L 5322, F 60, S 8, H MA177531, I/A 1 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-29
Empresa: LA CASA ESE GRANADA SL
Administrador Unico
- Rodriguez Castellano Rolando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 169, S 8, H GR 57287, I/A 1 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-18
Empresa: LA CASA ESE GRANADA SL
Socio Único
- Rodriguez Castellano Rolando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 169, S 8, H GR 57287, I/A 1 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-18
Empresa: LA BUTACA VACIA ENTERTAINMENT SL
Liquidador
- Rodriguez Castellano Rolando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 93, S 8, H GR 43144, I/A 4 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-18
Empresa: LA BUTACA VACIA ENTERTAINMENT SL
Administrador Unico
- Rodriguez Castellano Rolando
Liquidador
- Rodriguez Castellano Rolando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 93, S 8, H GR 43144, I/A 4 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-18
Empresa: LA BUTACA VACIA ENTERTAINMENT SL
Administrador Unico
- Rodriguez Castellano Rolando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 91, S 8, H GR 43144, I/A 1 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-87-18
Información de RODRIGUEZ CASTELLANO ROLANDO
Mostramos los datos de RODRIGUEZ CASTELLANO ROLANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ CASTELLANO ROLANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos