RODRIGUEZ CARBALLEIRA MARCOS
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ CARBALLEIRA MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RODRIGUEZ CARBALLEIRA MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMPANO FORESTAL SL | Socio Unico | 21/04/2021 | |
CAMPANO FORESTAL SL | Administrador Unico | 21/04/2021 | |
BREGO FORESTAL SL | Administrador Unico | 19/04/2021 | |
BREGO FORESTAL SL | Socio Unico | 19/04/2021 | |
MADERAS MACHIN Y RODRIGUEZ SL | Socio Unico | 27/02/2019 | |
MADERAS MACHIN Y RODRIGUEZ SL | Administrador Unico | 27/02/2019 | |
LOGISTICA MADERERA MARCOS RODRIGUEZ SL | Socio Unico | 23/04/2014 | |
LOGISTICA MADERERA MARCOS RODRIGUEZ SL | Administrador Unico | 23/04/2014 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ CARBALLEIRA MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ CARBALLEIRA MARCOS
Empresa: CAMPANO FORESTAL SL
Administrador Unico
- Rodriguez Carballeira Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4359, L 4359, F 220, S 8, H PO 68192, I/A 1 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-36
Empresa: CAMPANO FORESTAL SL
Socio Único
- Rodriguez Carballeira Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4359, L 4359, F 220, S 8, H PO 68192, I/A 1 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-36
Empresa: BREGO FORESTAL SL
Administrador Unico
- Rodriguez Carballeira Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4359, L 4359, F 1, S 8, H PO 68164, I/A 1 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-36
Empresa: BREGO FORESTAL SL
Socio Único
- Rodriguez Carballeira Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4359, L 4359, F 1, S 8, H PO 68164, I/A 1 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-36
Empresa: MADERAS MACHIN Y RODRIGUEZ SL
Administrador Unico
- Rodriguez Carballeira Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 476 , F 146, S 8, H LU 17962, I/A 2 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-27
Empresa: MADERAS MACHIN Y RODRIGUEZ SL
Administrador Solidario
- Reimondo Gonzalez Jesus
- Rodriguez Carballeira Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 476 , F 146, S 8, H LU 17962, I/A 2 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-27
Empresa: MADERAS MACHIN Y RODRIGUEZ SL
Socio Único
- Rodriguez Carballeira Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 476 , F 146, S 8, H LU 17962, I/A 2 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-27
Empresa: MADERAS MACHIN Y RODRIGUEZ SL
Administrador Solidario
- Reimondo Gonzalez Jesus
- Rodriguez Carballeira Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 476 , F 145, S 8, H LU 17962, I/A 1 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-27
Empresa: MADERAS MARCOS RODRIGUEZ SL
Administrador Unico
- Rodriguez Carballeira Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 463 , F 200, S 8, H LU 17442, I/A 1 (23/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-84-27
Empresa: MADERAS MARCOS RODRIGUEZ SL
Socio Único
- Rodriguez Carballeira Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 463 , F 200, S 8, H LU 17442, I/A 1 (23/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-84-27
Información de RODRIGUEZ CARBALLEIRA MARCOS
Mostramos los datos de RODRIGUEZ CARBALLEIRA MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ CARBALLEIRA MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos