RODRIGUEZ CARAÑANA ERNESTO
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ CARAÑANA ERNESTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ CARAÑANA ERNESTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRS SERVICIOS GENERALES 2014 SL | Administrador Unico | 24/04/2013 | |
SERVICIOS Y CONTROL AUXILIARES VALENCIA SL | Administrador Mancomunado | 09/05/2012 | |
SPINSOS MULTIPLES SL | Apoderado | 18/01/2011 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ CARAÑANA ERNESTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ CARAÑANA ERNESTO
Empresa: BRS SERVICIOS GENERALES 2014 SL
Administrador Unico
- Rodriguez Carañana Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9619, L 6901, F 218, S 8, H V 153615, I/A 1 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-46
Empresa: SERVICIOS AUXILIARES 2000 SL
Administrador Unico
- Rodriguez Carañana Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9494, L 6776, F 167, S 8, H V 149320, I/A 3 (07/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-46
Empresa: QUANTURE EMPRESA DE SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Rodriguez Carañana Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3561 , F 102, S 8, H A 127437, I/A 3 (16/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-228-03
Empresa: SERVICIOS AUXILIARES 2000 SL
Administrador Unico
- Rodriguez Carañana Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9494, L 6776, F 165, S 8, H V 149320, I/A 1 (05/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-134-46
Administrador Mancomunado
- De Oses Saez Carlos Jose
- Rodriguez Carañana Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9467, L 6749, F 32, S 8, H V 148410, I/A 1 (09/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-94-46
Empresa: QUANTURE EMPRESA DE SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Rodriguez Carañana Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3561 , F 100, S 8, H A 127437, I/A 1 (04/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-218-03
Empresa: SPINSOS MULTIPLES SL
Apoderado
- Rodriguez Carañana Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3452 , F 41, S 8, H A 121334, I/A 2 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-03
Información de RODRIGUEZ CARAÑANA ERNESTO
Mostramos los datos de RODRIGUEZ CARAÑANA ERNESTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ CARAÑANA ERNESTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos