RODRIGUEZ CANO FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ CANO FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RODRIGUEZ CANO FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESIDENCIA CANINA Y FELINA CUIDO MASCOTAS SL | Administrador Unico | 29/03/2021 | |
RESIDENCIA CANINA Y FELINA CUIDO MASCOTAS SL | Socio Unico | 29/03/2021 | |
YERJATRANS SL | Administrador Unico | 17/11/2020 | |
ADIESTRAMIENTO VALENCIA SL | Socio Unico | 28/02/2012 | |
ADIESTRAMIENTO VALENCIA SL | Administrador Unico | 28/02/2012 | |
R I X INTEGRAL SL | Administrador Unico | 29/12/2008 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ CANO FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ CANO FRANCISCO JAVIER
Administrador Unico
- Rodriguez Cano Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9536, L 6818, F 3, S 8, H V 150753, I/A 3 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-46
Administrador Mancomunado
- Ramon Camarasa Julio
- Rodriguez Cano Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9536, L 6818, F 3, S 8, H V 150753, I/A 3 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-46
Socio Único
- Rodriguez Cano Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9536, L 6818, F 2, S 8, H V 150753, I/A 2 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-46
Empresa: YERJATRANS SL
Administrador Unico
- Rodriguez Cano Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3225 , F 135, S 8, H T 56235, I/A 1 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-43
Administrador Mancomunado
- Ramon Camarasa Julio
- Rodriguez Cano Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9536, L 6818, F 1, S 8, H V 150753, I/A 1 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-46
Empresa: ADIESTRAMIENTO VALENCIA SL
Administrador Unico
- Rodriguez Cano Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9439, L 6721, F 102, S 8, H V 147500, I/A 1 (28/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-48-46
Empresa: ADIESTRAMIENTO VALENCIA SL
Socio Único
- Rodriguez Cano Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9439, L 6721, F 102, S 8, H V 147500, I/A 1 (28/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-48-46
Empresa: R I X INTEGRAL SL
Administrador Unico
- Rodriguez Cano Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40932 , F 68, S 8, H B 373212, I/A 1 (29/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-8-08
Información de RODRIGUEZ CANO FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de RODRIGUEZ CANO FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ CANO FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos