RODRIGUEZ CAMACHO GUILLERMO ARCADI
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ CAMACHO GUILLERMO ARCADI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ CAMACHO GUILLERMO ARCADI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OXYCEL MEDICAL SL | Administrador Unico | 14/04/2016 | |
VOLVERE INVERSIONES 2015 SL | Socio Unico | 19/05/2015 | |
VOLVERE INVERSIONES 2015 SL | Administrador Unico | 19/05/2015 | |
RECONOCIMIENTOS MEDICOS LOS CRISTIANOS SL | Administrador Unico | 30/12/2014 | |
PEREZ ALFONSO 2011 SL | Apoderado | 18/07/2011 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ CAMACHO GUILLERMO ARCADI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ CAMACHO GUILLERMO ARCADI
Empresa: ALERTA MEDICA CANARIA SL
Apoderado
- Rodriguez Camacho Guillermo Arcadi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2179 , F 94, S 8, H TF 3601, I/A 12 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-237-38
Empresa: GESPROHOGAR SL
Administrador Unico
- Rodriguez Camacho Guillermo Arcadi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1202 , F 182, S 8, H TF 10489, I/A 8 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-38
Empresa: OXYCEL MEDICAL SL
Administrador Unico
- Rodriguez Camacho Guillermo Arcadi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3144 , F 223, S 8, H TF 47392, I/A 7 (14/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-77-38
Empresa: VOLVERE INVERSIONES 2015 SL
Administrador Unico
- Rodriguez Camacho Guillermo Arcadi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3384 , F 190, S 8, H TF 55361, I/A 1 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-38
Empresa: VOLVERE INVERSIONES 2015 SL
Socio Único
- Rodriguez Camacho Guillermo Arcadi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3384 , F 190, S 8, H TF 55361, I/A 1 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-38
Administrador Unico
- Rodriguez Camacho Guillermo Arcadi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2070 , F 58, S 8, H TF 24500, I/A 2 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-9-38
Empresa: GESPROHOGAR SL
Administrador Unico
- Rodriguez Camacho Guillermo Arcadi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1202 , F 181, S 8, H TF 10489, I/A 6 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-38
Empresa: ALERTA MEDICA CANARIA SL
Apoderado
- Rodriguez Camacho Guillermo Arcadi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2179 , F 93, S 8, H TF 3601, I/A 11 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-38
Empresa: PEREZ ALFONSO 2011 SL
Apoderado
- Rodriguez Camacho Guillermo Arcadi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3175 , F 136, S 8, H TF 48299, I/A 2 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-38
Información de RODRIGUEZ CAMACHO GUILLERMO ARCADI
Mostramos los datos de RODRIGUEZ CAMACHO GUILLERMO ARCADI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ CAMACHO GUILLERMO ARCADI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos