RODRIGUEZ CAMACHO FRANCISCO
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ CAMACHO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ CAMACHO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA PREALSA SA | Apoderado | 31/12/2012 | |
EMPRESA CONSTRUCTORA RODRIGUEZ Y CAMACHO SA | Apoderado | 12/12/2012 | |
INMOBILIARIA PREALSA SA | Consejero | 17/10/2011 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ CAMACHO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ CAMACHO FRANCISCO
Empresa: PEMALDORO SL
Administrador Mancomunado
- Marrero Ramos Higinio Santiago
- Rodriguez Camacho Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1350 , F 204, S 8, H GC 18284, I/A 7 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-35
Empresa: INMOBILIARIA PREALSA SA
Apoderado
- Rodriguez Camacho Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 342 , F 97, S 8, H CR 1139,BIS , I/ 8 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-15-13
Empresa: INMOBILIARIA PREALSA SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Roman Gregoria
- Rodriguez Camacho Francisco
- Rodriguez Garcia Maria Yolanda
Consejero
Presidente
- Rodriguez Camacho Francisco
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 50 , F 78, S 8, H CR 1139,BIS , I/ 7 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-15-13
Apoderado
- Rodriguez Camacho Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2188 , F 93, S 8, H M 38688, I/A 104 (12/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-28
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Roman Gregoria
- Rodriguez Camacho Francisco
- Rodriguez Garcia Maria Yolanda
Consejero
- Garcia Roman Gregoria
- Rodriguez Camacho Francisco
- Rodriguez Garcia Francisco Javier
- Rodriguez Garcia Maria Yolanda
- Rodriguez Garcia Monica
Presidente
- Rodriguez Camacho Francisco
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2188 , F 92, S 8, H M 38688, I/A 102 (12/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-28
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Roman Gregoria
- Rodriguez Camacho Francisco
- Rodriguez Garcia Maria Yolanda
Consejero
- Garcia Roman Gregoria
- Rodriguez Camacho Francisco
- Rodriguez Garcia Francisco Javier
- Rodriguez Garcia Maria Yolanda
- Rodriguez Garcia Monica
Presidente
- Rodriguez Camacho Francisco
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2188 , F 91, S 8, H M 38688, I/A 101 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-28
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Roman Gregoria
- Rodriguez Camacho Francisco
- Rodriguez Garcia Yolanda
Consejero
- Garcia Roman Gregoria
- Rodriguez Camacho Francisco
- Rodriguez Garcia Francisco Javier
- Rodriguez Garcia Monica
- Rodriguez Garcia Yolanda
Presidente
- Rodriguez Camacho Francisco
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2188 , F 91, S 8, H M 38688, I/A 101 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-28
Empresa: INMOBILIARIA PREALSA SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Roman Gregoria
- Rodriguez Camacho Francisco
- Rodriguez Garcia Maria Yolanda
Consejero
- Garcia Roman Gregoria
- Rodriguez Camacho Francisco
- Rodriguez Garcia Francisco Javier
- Rodriguez Garcia Maria Yolanda
- Rodriguez Garcia Monica
Presidente
- Rodriguez Camacho Francisco
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 50 , F 78, S 8, H CR 1139,BIS , I/ 6 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-13
Empresa: INMOBILIARIA PREALSA SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Roman Gregoria
- Rodriguez Camacho Francisco
- Rodriguez Garcia Yolanda
Consejero
- Garcia Roman Gregoria
- Rodriguez Camacho Francisco
- Rodriguez Garcia Francisco Javier
- Rodriguez Garcia Monica
- Rodriguez Garcia Yolanda
Presidente
- Rodriguez Camacho Francisco
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 50 , F 78, S 8, H CR 1139,BIS , I/ 6 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-13
Información de RODRIGUEZ CAMACHO FRANCISCO
Mostramos los datos de RODRIGUEZ CAMACHO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ CAMACHO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos