RODRIGUEZ CALDERON MARIA DE LOS DOLORES
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ CALDERON MARIA DE LOS DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RODRIGUEZ CALDERON MARIA DE LOS DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HAMGLA EXPORTS SL | Administrador Unico | 08/03/2016 | |
TOC DE GLA SL | Administrador Unico | 30/10/2015 | |
CRITERI SUM SL | Administrador Unico | 17/01/2014 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ CALDERON MARIA DE LOS DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ CALDERON MARIA DE LOS DOLORES
Empresa: HAMGLA EXPORTS SL
Administrador Unico
- Rodriguez Calderon Maria De Los Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45255 , F 40, S 8, H B 481946, I/A 1 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-08
Empresa: TOC DE GLA SL
Administrador Unico
- Rodriguez Calderon Maria De Los Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45040 , F 213, S 8, H B 475181, I/A 1 (30/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-08
Empresa: CRITERI SUM SL
Administrador Unico
- Rodriguez Calderon Maria De Los Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44106 , F 103, S 8, H B 447106, I/A 1 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-08
Información de RODRIGUEZ CALDERON MARIA DE LOS DOLORES
Mostramos los datos de RODRIGUEZ CALDERON MARIA DE LOS DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ CALDERON MARIA DE LOS DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos