RODRIGUEZ BUSCH JOSE IGNACIO
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ BUSCH JOSE IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RODRIGUEZ BUSCH JOSE IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VINZEO INFORMATICA SL | Apoderado | 24/04/2014 | |
VINZEO INFORMATICA SL | Apoderado | 13/10/2010 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ BUSCH JOSE IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ BUSCH JOSE IGNACIO
Empresa: VINZEO TECHNOLOGIES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Arderius Carbajal Marta
- Casari Valerio
- Casari Valerio
- Escribano De La Fuente Felix
- Escribano De La Fuente Felix
- Escribano De La Fuente Felix
- Gaya Soler Maria
- Gaya Soler Maria
- Gaya Soler Maria
- Gaya Soler Maria
- Gaya Soler Maria
- Gaya Soler Maria
- Gaya Soler Maria
- Gaya Soler Maria
- Moro Martin Maria Jose
- Moro Martin Maria Jose
- Moro Martin Maria Jose
- Moro Martin Maria Jose
- Moro Martin Maria Jose
- Moro Martin Maria Jose
- Moro Martin Maria Jose
- Rodriguez Busch Jose Ignacio
- Rodriguez Busch Jose Ignacio
- Rodriguez Busch Jose Ignacio
- Rodriguez Busch Jose Ignacio
- Valladares Martinez David
- Valladares Martinez David
- Valladares Martinez David
- Valladares Martinez David
- Valladares Martinez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42652 , F 64, S 8, H M 754336, I/A 4 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-28
Empresa: VINZEO TECHNOLOGIES SA
Apoderado
- Escribano De La Fuente Felix
- Gaya Soler Maria
- Rodriguez Busch Jose Ignacio
- Somma Maria
- Uliarte Alonso Gorka
- Urraca Gesto Ana
- Valladares Martinez David
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5607 , F 25, S 8, H BI 32058, I/A 81 (04/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-176-48
Apoderado Mancomunado
- Arderius Carbajal Marta
- Gaya Soler Maria
- Moro Martin Maria Jose
- Rodriguez Busch Jose Ignacio
- Urraca Gesto Ana Isabel
- Valladares Martinez David
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34841 , F 147, S 8, H M 626664, I/A 6 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-28
Apoderado Mancomunado
- Arderius Carbajal Marta
- Gaya Soler Maria
- Moro Martin Maria Jose
- Rodriguez Busch Jose Ignacio
- Valladares Martinez David
Apoderado Solidario
- Rodriguez Busch Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34841 , F 144, S 8, H M 626664, I/A 4 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5614 , F 115, S 8, H BI 44872, I/A 40 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-48
Apoderado
- Arderius Carbajal Marta
- Gaya Soler Maria
- Moro Martin Maria Jose
- Rodriguez Busch Jose Ignacio
- Valladares Martinez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5575 , F 119, S 8, H BI 44872, I/A 34 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-48
Apoderado
- Gaya Soler Maria
- Guijarro Guijarro Jose Ignacio
- Moro Martin Maria Jose
- Rodriguez Busch Jose Ignacio
- Urraca Gesto Ana Isabel
- Valladares Martinez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5575 , F 114, S 8, H BI 44872, I/A 32 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-48
Empresa: VINZEO TECHNOLOGIES SA
Apoderado
- Arderius Carbajal Marta
- Gaya Soler Maria
- Moro Martin Maria Jose
- Rodriguez Busch Jose Ignacio
- Valladares Martinez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5607 , F 17, S 8, H BI 32058, I/A 69 (04/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-52-48
Empresa: VINZEO TECHNOLOGIES SA
Apoderado
- Escribano De La Fuente Felix
- Gaya Soler Maria
- Moro Martin Maria Jose
- Rodriguez Busch Jose Ignacio
- Sainz De Diego Hector
- Urraca Gesto Ana Isabel
- Valladares Martinez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5607 , F 12, S 8, H BI 32058, I/A 65 (04/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-52-48
Empresa: VINZEO TECHNOLOGIES SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4480 , F 94, S 8, H BI 32058, I/A 62 (04/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-52-48
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ BUSCH JOSE IGNACIO
Mostramos los datos de RODRIGUEZ BUSCH JOSE IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ BUSCH JOSE IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos