RODRIGUEZ BENITEZ ANTONIO MIGUEL
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ BENITEZ ANTONIO MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ BENITEZ ANTONIO MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BENITEZ Y FLORIDO SL | Administrador Mancomunado | 28/08/2024 | |
TALLERES Y SUMINISTROS LAUTHER SL | Administrador Unico | 26/01/2010 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ BENITEZ ANTONIO MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ BENITEZ ANTONIO MIGUEL
Empresa: BENITEZ Y FLORIDO SL
Administrador Mancomunado
- Benitez Florido Ruben
- Rodriguez Benitez Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 13941, I/A 13 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-35
Empresa: BENITEZ Y FLORIDO SL
Administrador Mancomunado
- Mireles Suarez Alberto Manuel
- Rodriguez Benitez Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 13941, I/A 13 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-35
Empresa: BENITEZ Y FLORIDO SL
Administrador Mancomunado
- Mireles Suarez Alberto Manuel
- Rodriguez Benitez Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242 , F 223, S 8, H GC 13941, I/A 11 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-35
Empresa: BENITEZ Y FLORIDO SL
Administrador Mancomunado
- Benitez Florido Miguel Angel
- Rodriguez Benitez Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242 , F 223, S 8, H GC 13941, I/A 11 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-35
Empresa: BENITEZ Y FLORIDO SL
Administrador Mancomunado
- Benitez Florido Miguel Angel
- Rodriguez Benitez Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242 , F 223, S 8, H GC 13941, I/A 10 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-35
Empresa: MIGUEL RODRIGUEZ ESTEVEZ E HIJOS SL
Liquidador
- Rodriguez Benitez Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1201 , F 123, S 8, H GR 29410, I/A 2 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-18
Empresa: MIGUEL RODRIGUEZ ESTEVEZ E HIJOS SL
Administrador Unico
- Rodriguez Benitez Antonio Miguel
Liquidador
- Rodriguez Benitez Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1201 , F 123, S 8, H GR 29410, I/A 2 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-18
Empresa: TAIME MARACENA SL
Administrador Unico
- Rodriguez Benitez Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 731 , F 13, S 8, H GR 10295, I/A 4 (27/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-18
Empresa: TAIME MARACENA SL
Liquidador
- Rodriguez Benitez Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 731 , F 13, S 8, H GR 10295, I/A 4 (27/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-18
Empresa: TAIME MARACENA SL
Administrador Unico
- Rodriguez Benitez Antonio Miguel
Liquidador
- Rodriguez Benitez Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 731 , F 13, S 8, H GR 10295, I/A 4 (27/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-18
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ BENITEZ ANTONIO MIGUEL
Mostramos los datos de RODRIGUEZ BENITEZ ANTONIO MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ BENITEZ ANTONIO MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos