RODRIGUEZ BARREIRA RAUL
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ BARREIRA RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ BARREIRA RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ BARREIRA RAUL
Empresa: ASEGUR ADMINISTRACION SANXENXO SL
Administrador Unico
- Rodriguez Barreira Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 48343, I/A 6 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-36
Empresa: ASEGUR ADMINISTRACION SANXENXO SL
Administrador Unico
- Rodriguez Barreira Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 48343, I/A 5 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-36
Empresa: ASEGUR ADMINISTRACION SANXENXO SL
Nuevo Socio Único
- Rodriguez Barreira Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 48343, I/A 5 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-36
Empresa: IO XESTIONS SL
Apoderado
- Rodriguez Barreira Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 71073, I/A 6 (15/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-36
Empresa: VERA'S ATLANTICA SL
Administrador Unico
- Rodriguez Barreira Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 856 , F 1, S 8, H OR 14547, I/A 2 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-32
Empresa: VERA'S ATLANTICA SL
Administrador Unico
- Rodriguez Barreira Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 856 , F 1, S 8, H OR 14547, I/A 1 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-32
Información de RODRIGUEZ BARREIRA RAUL
Mostramos los datos de RODRIGUEZ BARREIRA RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ BARREIRA RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos