RODRIGUEZ BARCALA DAVID JORGE
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ BARCALA DAVID JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RODRIGUEZ BARCALA DAVID JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KIRI CAPITAL SL | Consejero Delegado Solidario | 28/09/2016 | 03/04/2018 |
KIRI CAPITAL SL | Consejero Independiente | 28/09/2016 | 03/04/2018 |
KIRI CAPITAL SL | Consejero | 28/09/2016 | 03/04/2018 |
PONTEGRAN SL | Vicepresidente | 29/10/2009 | 07/09/2015 |
PONTEGRAN SL | Consejero | 29/10/2009 | 07/09/2015 |
ALTIPLANO DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL | Consejero | 03/12/2010 | 24/10/2011 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ BARCALA DAVID JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ BARCALA DAVID JORGE
Empresa: KIRI CAPITAL SL
Consejero Independiente
- Rodriguez Barcala David Jorge
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Sanchez Orlando
- Guitian Yustas Maria Olga
- Rodriguez Barcala David Jorge
Consejero
- Garcia Sanchez Orlando
- Guitian Yustas Maria Olga
- Rodriguez Barcala David Jorge
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35100 , F 186, S 8, H M 631241, I/A 2 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-28
Empresa: KIRI CAPITAL SL
Consejero Independiente
- Rodriguez Barcala David Jorge
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Sanchez Orlando
- Guitian Yustas Maria Olga
- Rodriguez Barcala David Jorge
Consejero
- Garcia Sanchez Orlando
- Guitian Yustas Maria Olga
- Rodriguez Barcala David Jorge
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35100 , F 183, S 8, H M 631241, I/A 1 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-28
Empresa: PONTEGRAN SL
Consejero
- Alonso Lopez Javier
- Rodriguez Barcala David Jorge
Vicepresidente
- Rodriguez Barcala David Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13065 , F 55, S 8, H M 210984, I/A 16 (07/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-175-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alonso Lopez Javier
- Garcia Carranza Andres
- Rodriguez Acosta Marquez Manuel
- Rodriguez Barcala David Jorge
- SAN JOSE DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA
Presidente
Representante
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27212 , F 15, S 8, H M 453363, I/A 8 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-210-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alonso Lopez Javier
- Rodriguez Barcala David Jorge
- SAN JOSE DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA
Presidente
Representante
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27212 , F 13, S 8, H M 453363, I/A 6 (03/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-28
Empresa: PONTEGRAN SL
Consejero Delegado
Consejero
- Alonso Lopez Javier
- Lacasa Marañon Jose Ramon
- Osuna Pedregosa Nicolas
- Rodriguez Barcala David Jorge
- Sierra Lopez Olga
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Rodriguez Barcala David Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13065 , F 54, S 8, H M 210984, I/A 13 (29/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-214-28
Información de RODRIGUEZ BARCALA DAVID JORGE
Mostramos los datos de RODRIGUEZ BARCALA DAVID JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ BARCALA DAVID JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos