RODRIGUEZ BARBA VICENTE RAFAEL
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ BARBA VICENTE RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RODRIGUEZ BARBA VICENTE RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAS DEL PLASTICO LIQUIDO SA | Administrador Unico | 04/09/2020 | |
INDUSTRIAS DEL PLASTICO LIQUIDO SA | Apoderado Solidario | 11/03/2019 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ BARBA VICENTE RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ BARBA VICENTE RAFAEL
Empresa: INDUSTRIAS DEL PLASTICO LIQUIDO SA
Administrador Unico
- Rodriguez Barba Vicente Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13204 , F 172, S 8, H M 52006, I/A 24 (04/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-177-28
Empresa: INDUSTRIAS DEL PLASTICO LIQUIDO SA
Administrador Mancomunado
- Rodriguez Barba Francisco Javier
- Rodriguez Barba Vicente Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13204 , F 172, S 8, H M 52006, I/A 24 (04/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-177-28
Empresa: INDUSTRIAS DEL PLASTICO LIQUIDO SA
Apoderado Solidario
- Rodriguez Barba Vicente Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13204 , F 171, S 8, H M 52006, I/A 23 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-28
Empresa: INDUSTRIAS DEL PLASTICO LIQUIDO SA
Administrador Mancomunado
- Rodriguez Barba Francisco Javier
- Rodriguez Barba Vicente Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13204 , F 170, S 8, H M 52006, I/A 21 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-28
Empresa: INDUSTRIAS DEL PLASTICO LIQUIDO SA
Consejero Delegado Solidario
- Rodriguez Barba Francisco Javier
- Rodriguez Barba Vicente Rafael
Consejero
- Rodriguez Barba Antonio
- Rodriguez Barba Francisco Javier
- Rodriguez Barba Vicente Rafael
Presidente
- Rodriguez Barba Vicente Rafael
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13204 , F 170, S 8, H M 52006, I/A 21 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-28
Empresa: INDUSTRIAS DEL PLASTICO LIQUIDO SA
Consejero Delegado Solidario
- Rodriguez Barba Francisco Javier
- Rodriguez Barba Vicente Rafael
Consejero
- Rodriguez Barba Antonio
- Rodriguez Barba Francisco Javier
- Rodriguez Barba Vicente Rafael
Presidente
- Rodriguez Barba Vicente Rafael
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13204 , F 170, S 8, H M 52006, I/A 20 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-28
Información de RODRIGUEZ BARBA VICENTE RAFAEL
Mostramos los datos de RODRIGUEZ BARBA VICENTE RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ BARBA VICENTE RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos