RODRIGUEZ AYEN MANUEL
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ AYEN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE RODRIGUEZ AYEN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES AYEN MORON SL | Administrador Mancomunado | 22/12/2009 | 24/03/2014 |
PROMOCIONES FAMILIARES DEL SUR SL | Administrador Mancomunado | 21/02/2011 | |
PROMOCIONES GRANADA 2000 SL | Administrador Solidario | 28/12/2010 | |
FLOR DE MASACAR SL | Administrador Unico | 14/01/2010 | 13/10/2010 |
PROMO-INMO RODGAR SL | Administrador Mancomunado | 20/03/2009 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ AYEN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ AYEN MANUEL
Administrador Mancomunado
- Rodriguez Ayen Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1194 , F 192, S 8, H GR 29143, I/A 4 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-18
Empresa: PROMOCIONES FAMILIARES DEL SUR SL
Administrador Mancomunado
- Rodriguez Ayen Manuel
- Rodriguez Muñoz Manuel
- Rodriguez Muñoz Maria-isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1131 , F 192, S 8, H GR 26143, I/A 2 (21/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-42-18
Empresa: PROMOCIONES GRANADA 2000 SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Ayen Manuel
- Rodriguez Muñoz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 847 , F 217, S 8, H GR 14628, I/A 4 (28/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-4-18
Empresa: FLOR DE MASACAR SL
Administrador Unico
- Rodriguez Ayen Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1370 , F 16, S 8, H GR 37154, I/A 5 (13/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-205-18
Empresa: FLOR DE MASACAR SL
Administrador Unico
- Rodriguez Ayen Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1370 , F 15, S 8, H GR 37154, I/A 2 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-18
Administrador Mancomunado
- Garcia Moron Francisco
- Rodriguez Ayen Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1194 , F 192, S 8, H GR 29143, I/A 3 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-18
Empresa: PROMO-INMO RODGAR SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Cervera Maria Del Carmen
- Rodriguez Ayen Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1226 , F 124, S 8, H GR 30840, I/A 2 (20/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-61-18
Información de RODRIGUEZ AYEN MANUEL
Mostramos los datos de RODRIGUEZ AYEN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ AYEN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos