RODRIGUEZ ARRANZ FERNANDO LUIS
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ ARRANZ FERNANDO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 27
Empresas activas: 26
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RODRIGUEZ ARRANZ FERNANDO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEST GRAN CAPITAL SL | Representante | 23/05/2024 | |
SMARTRENTAL CANARIAS SL | Apoderado | 12/04/2024 | |
KNOTS RE SL | Representante | 24/11/2023 | |
EL NIDO SUITES SL | Administrador Solidario | 28/08/2023 | |
OKAVANGO DELTA SL | Administrador Unico | 25/07/2023 | |
GV42 CAPITAL SL | Apoderado | 22/03/2021 | |
SMART RENTAL OPCO SL | Apoderado Solidario | 18/02/2021 | |
SMART RENTAL HOLDING SL | Apoderado | 23/11/2020 | |
GV47 CAPITAL SL | Apoderado | 05/03/2020 | |
WELCOME MAD SL | Administrador Solidario | 05/06/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ ARRANZ FERNANDO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ ARRANZ FERNANDO LUIS
Empresa: NEST GRAN CAPITAL SL
Administrador Solidario
Representante
- Rodriguez Arranz Fernando Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 823331, I/A 1 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-28
Empresa: SMARTRENTAL CANARIAS SL
Apoderado
- Rodriguez Arranz Fernando Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46605 , F 166, S 8, H M 818193, I/A 2 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-28
Empresa: KNOTS RE SL
Administrador Solidario
Representante
- Rodriguez Arranz Fernando Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46031 , F 113, S 8, H M 808874, I/A 1 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-28
Empresa: EL NIDO SUITES SL
Administrador Solidario
- Fraguas Canovas Alvaro
- Gonzalez Garilleti Fernandez Alejo Jose
- Rodriguez Arranz Fernando Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45568 , F 100, S 8, H M 801432, I/A 1 (28/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-168-28
Empresa: OKAVANGO DELTA SL
Administrador Unico
- Rodriguez Arranz Fernando Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45538 , F 200, S 8, H M 800932, I/A 1 (25/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-145-28
Empresa: GV42 CAPITAL SL
Apoderado
- Rodriguez Arranz Fernando Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36490 , F 93, S 8, H M 655518, I/A 6 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-28
Empresa: SMART RENTAL OPCO SL
Apoderado Solidario
- Rodriguez Arranz Fernando Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41045 , F 66, S 8, H M 727884, I/A 3 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-28
Empresa: SMART RENTAL HOLDING SL
Apoderado
- Rodriguez Arranz Fernando Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41109 , F 13, S 8, H M 728958, I/A 2 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-28
Empresa: SKY BAR GV42 SL
Administrador Solidario
Representante
- Rodriguez Arranz Fernando Luis
- Sabido Saugar Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38862 , F 155, S 8, H M 690798, I/A 3 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-28
Empresa: GV47 CAPITAL SL
Apoderado
- Rodriguez Arranz Fernando Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40203 , F 52, S 8, H M 714390, I/A 3 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-28
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ ARRANZ FERNANDO LUIS
Mostramos los datos de RODRIGUEZ ARRANZ FERNANDO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ ARRANZ FERNANDO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos