RODRIGUEZ ARIAS RAMON
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ ARIAS RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RODRIGUEZ ARIAS RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANTURIOS E SEMENTES SL | Administrador Unico | 17/06/2015 | |
RECAMBEOS SAN MARTIÑO SL | Apoderado Solidario | 25/06/2014 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ ARIAS RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ ARIAS RAMON
Empresa: MANTURIOS E SEMENTES SL
Administrador Unico
- Rodriguez Arias Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 233 , F 123, S 8, H LU 4972, I/A 4 (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-27
Empresa: MANTURIOS E SEMENTES SL
Administrador Solidario
- Ana Maria Castro Magdaleno
- Rodriguez Arias Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 233 , F 123, S 8, H LU 4972, I/A 4 (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-27
Empresa: RECAMBEOS SAN MARTIÑO SL
Apoderado Solidario
- Ana Maria Castro Magdaleno
- Rodriguez Arias Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443 , F 199, S 8, H LU 16664, I/A 3 (25/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-126-27
Empresa: RECAMBEOS SAN MARTIÑO SL
Administrador Unico
- Rodriguez Arias Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443 , F 199, S 8, H LU 16664, I/A 2 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-218-27
Empresa: RECAMBEOS SAN MARTIÑO SL
Administrador Unico
- Rodriguez Arias Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443 , F 198, S 8, H LU 16664, I/A 1 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-27
Información de RODRIGUEZ ARIAS RAMON
Mostramos los datos de RODRIGUEZ ARIAS RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ ARIAS RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos