RODRIGUEZ ARCHILLA MANUEL
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ ARCHILLA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ ARCHILLA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUDANEK SL | Administrador Mancomunado | 21/09/2011 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ ARCHILLA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ ARCHILLA MANUEL
Empresa: ESCALESQUI SL
Administrador Solidario
- Garcia Esquinas Jose
- Rodriguez Archilla Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 881 , F 49, S 8, H AL 21655, I/A 3 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-66-04
Empresa: INVERSIONES MAROAR ALMERIA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Rodriguez Jose Miguel
- Rodriguez Archilla Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1984 , F 62, S 8, H AL 50322, I/A 3 (06/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-85-04
Empresa: INVERSIONES MAROAR ALMERIA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Rodriguez Jose Miguel
- Rodriguez Archilla Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1984 , F 61, S 8, H AL 50322, I/A 2 (27/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-105-04
Empresa: INVERSIONES MAROAR ALMERIA SL
Administrador Unico
- Rodriguez Archilla Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1984 , F 61, S 8, H AL 50322, I/A 2 (27/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-105-04
Empresa: INVERSIONES MAROAR ALMERIA SL
Administrador Unico
- Rodriguez Archilla Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1984 , F 61, S 8, H AL 50322, I/A 1 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-04
Empresa: RUDANEK SL
Administrador Mancomunado
- Rodriguez Archilla Manuel
- Yurchenko Elza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 352 , F 134, S 8, H AL 10578, I/A 3 (21/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-189-04
Información de RODRIGUEZ ARCHILLA MANUEL
Mostramos los datos de RODRIGUEZ ARCHILLA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ ARCHILLA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos