RODRIGUEZ ANTON MANUEL
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ ANTON MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 28
Empresas activas: 27
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ ANTON MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERDROLA ESPAÑA SA | Apoderado | 04/01/2024 | |
IBERDROLA ENERGIA SOSTENIBLE ESPAÑA SL | Apoderado | 06/10/2022 | |
IBERDROLA REDES ESPAÑA SA | Apoderado | 28/09/2022 | |
ELECTRICA CONQUENSE DISTRIBUCION SA | Apoderado Solidario | 23/06/2022 | |
ELECTRICA CONQUENSE SA | Apoderado Solidario | 04/05/2022 | |
I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES SA | Apoderado | 20/07/2021 | |
IBERDROLA CLIENTES INTERNACIONAL SA | Apoderado | 24/05/2021 | |
IBERDROLA PARTICIPACIONES SA | Apoderado | 09/04/2021 | |
IBERDROLA RENOVABLES INTERNACIONAL SA | Apoderado | 18/03/2021 | |
ENERGYWORKS SAN MILLAN SL | Apoderado | 12/01/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ ANTON MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ ANTON MANUEL
Empresa: IBERDROLA ESPAÑA SA
Apoderado
- Rodriguez Anton Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5994 , F 49, S 8, H BI 63980, I/A 154 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-48
Apoderado
- Moran Leon Jose Ramon
- Quevedo Chapero Angela
- Rodriguez Anton Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6118 , F 87, S 8, H BI 79190, I/A 3 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-48
Empresa: IBERDROLA REDES ESPAÑA SA
Apoderado
- Moran Leon Jose Ramon
- Quevedo Chapero Angela
- Rodriguez Anton Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6121 , F 70, S 8, H BI 63982, I/A 34 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-48
Empresa: ELECTRICA CONQUENSE DISTRIBUCION SA
Apoderado Solidario
- Moran Leon Jose Ramon
- Rodriguez Anton Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 814 , F 210, S 8, H CU 4162, I/A 51 (23/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-16
Empresa: ELECTRICA CONQUENSE DISTRIBUCION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 814 , F 205, S 8, H CU 4162, I/A 50 (23/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-16
Empresa: ELECTRICA CONQUENSE SA
Apoderado Solidario
- Moran Leon Jose Ramon
- Rodriguez Anton Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819 , F 28, S 8, H CU 5129, I/A 70 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-16
Empresa: ELECTRICA CONQUENSE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 807 , F 223, S 8, H CU 5129, I/A 69 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-16
Empresa: ELECTRICA CONQUENSE DISTRIBUCION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 803 , F 221, S 8, H CU 4162, I/A 46 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-16
Empresa: ELECTRICA CONQUENSE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 788 , F 41, S 8, H CU 5129, I/A 65 (17/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-16
Apoderado
- Elorza Martin Iñigo
- Quevedo Chapero Angela
- Rodriguez Anton Manuel
- Zotes Garcia Ana Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6019 , F 105, S 8, H BI 27057, I/A 416 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-48
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ ANTON MANUEL
Mostramos los datos de RODRIGUEZ ANTON MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ ANTON MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos