RODRIGUEZ ALVAREZ AMADOR
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ ALVAREZ AMADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RODRIGUEZ ALVAREZ AMADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACRISMAR HOME SL | Administrador Mancomunado | 27/03/2023 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ ALVAREZ AMADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ ALVAREZ AMADOR
Empresa: LA PORTUGUESA DE VAJILLAS SL
Administrador Mancomunado
- Rodriguez Alvarez Amador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48918 , F 31, S 8, H B 600993, I/A 2 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-08
Empresa: LA PORTUGUESA DE VAJILLAS SL
Administrador Mancomunado
- Perego Balaña Sergio
- Rodriguez Alvarez Amador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48918 , F 29, S 8, H B 600993, I/A 1 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-08
Empresa: ACRISMAR HOME SL
Administrador Mancomunado
- De Castro Galavis Gonzalo
- Rodriguez Alvarez Amador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43886 , F 30, S 8, H M 774442, I/A 2 (27/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-64-28
Empresa: ACRISMAR HOME SL
Administrador Unico
- Rodriguez Alvarez Amador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43886 , F 30, S 8, H M 774442, I/A 2 (27/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-64-28
Empresa: ACRISMAR HOME SL
Administrador Unico
- Rodriguez Alvarez Amador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43886 , F 30, S 8, H M 774442, I/A 1 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-28
Empresa: LEIRADO INVERSIONES 2021 SL
Administrador Mancomunado
- Rodriguez Alvarez Amador
- Tuñon Martinez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42456 , F 194, S 8, H M 751330, I/A 2 (21/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-81-28
Empresa: LEIRADO INVERSIONES 2021 SL
Administrador Mancomunado
- Rodriguez Alvarez Amador
- Tuñon Martinez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42456 , F 194, S 8, H M 751330, I/A 1 (05/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-197-28
Empresa: NIEVAL FOODS SL
Administrador Unico
- Rodriguez Alvarez Amador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3074, L 3074, F 60, S 8, H PO 37325, I/A 2 (27/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-215-36
Información de RODRIGUEZ ALVAREZ AMADOR
Mostramos los datos de RODRIGUEZ ALVAREZ AMADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ ALVAREZ AMADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos