RODRIGUEZ ACOSTA CARLSTROM JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ ACOSTA CARLSTROM JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE RODRIGUEZ ACOSTA CARLSTROM JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEIBI GLOBAL SL | Consejero | 19/06/2012 | |
JMRAC HOLDING SL | Administrador Unico | 04/04/2011 | |
INMOBILIARIA DEL SUR DE ESPAÑA SL | Consejero Delegado Solidario | 14/09/2010 | |
INMOBILIARIA DEL SUR DE ESPAÑA SL | Presidente | 14/09/2010 | |
INMOBILIARIA DEL SUR DE ESPAÑA SL | Consejero | 14/09/2010 | |
R A HOLDING PATRIMONIAL 2 SL | Administrador Unico | 07/05/2010 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ ACOSTA CARLSTROM JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ ACOSTA CARLSTROM JOSE MANUEL
Empresa: COMAREX DESARROLLOS SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Rodriguez Acosta Carlstrom Jose Manuel
- Rodriguez Acosta Carlstrom Miguel
- Rodriguez Acosta Fernandez Figares Gustavo
- Rodriguez-acosta Marquez Fernando Rafael
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1322 , F 36, S 8, H GR 24362, I/A 20 (19/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-18
Empresa: JMRAC HOLDING SL
Administrador Unico
- Rodriguez Acosta Carlstrom Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1325 , F 21, S 8, H GR 35379, I/A 2 (04/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-73-18
Empresa: INMOBILIARIA DEL SUR DE ESPAÑA SA
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
- Rodriguez Acosta Carlstrom Jose Manuel
Consejero
- Rodriguez Acosta Carlstrom Jose Manuel
- Rodriguez Acosta Marquez Jose Maria
- Rodriguez Acosta Marquez Manuel Jose
Presidente
- Rodriguez Acosta Carlstrom Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1304 , F 15, S 8, H GR 5744, I/A 52 (14/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-185-18
Empresa: R A HOLDING PATRIMONIAL 2 SL
Administrador Unico
- Rodriguez Acosta Carlstrom Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 901 , F 152, S 8, H GR 16653, I/A 3 (07/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-93-18
Información de RODRIGUEZ ACOSTA CARLSTROM JOSE MANUEL
Mostramos los datos de RODRIGUEZ ACOSTA CARLSTROM JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ ACOSTA CARLSTROM JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos