RODRIGUES TEIXEIRA SONIA
Informe ejecutivo de RODRIGUES TEIXEIRA SONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUES TEIXEIRA SONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
XEADOS CONXEITO SL | Socio Unico | 27/01/2021 | 06/02/2023 |
XEADOS CONXEITO SL | Administrador Unico | 27/01/2021 | 06/02/2023 |
ABOGADOS Y LETRADOS SLP | Administrador Unico | 10/11/2014 | 21/02/2018 |
VINCULACIONES DE RODRIGUES TEIXEIRA SONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUES TEIXEIRA SONIA
Empresa: XEADOS CONXEITO SL
Administrador Unico
- Rodrigues Teixeira Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3738 , F 181, S 8, H C 60246, I/A 2 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-15
Empresa: XEADOS CONXEITO SL
Administrador Unico
- Rodrigues Teixeira Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3738 , F 180, S 8, H C 60246, I/A 1 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-15
Empresa: XEADOS CONXEITO SL
Socio Único
- Rodrigues Teixeira Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3738 , F 180, S 8, H C 60246, I/A 1 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-15
Empresa: RIBANA INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Rodrigues Teixeira Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3199 , F 53, S 8, H C 41314, I/A 5 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-15
Empresa: RIBANA INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Rodrigues Teixeira Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3199 , F 52, S 8, H C 41314, I/A 4 (10/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-15
Información de RODRIGUES TEIXEIRA SONIA
Mostramos los datos de RODRIGUES TEIXEIRA SONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUES TEIXEIRA SONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos