RODRIGO ONDE SERGIO
Informe ejecutivo de RODRIGO ONDE SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE RODRIGO ONDE SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DUNANY FOODS SL | Administrador Solidario | 30/09/2020 | 20/09/2021 |
DUNANY FOODS SL | Administrador Unico | 28/01/2019 | 30/09/2020 |
PLATOS TRADICIONALES SA | Apoderado Mancomunado | 02/02/2017 | 16/10/2017 |
EMBUTIDOS F MARTINEZ R SA | Apoderado | 29/09/2016 | 24/01/2017 |
CINCO TENEDORES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/07/2013 | 24/11/2015 |
VINCULACIONES DE RODRIGO ONDE SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGO ONDE SERGIO
Empresa: DUNANY FOODS SL
Administrador Solidario
- Rodrigo Onde Sergio
- Swaine Heather Delia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10597, L 7878, F 80, S 8, H V 183900, I/A 6 (20/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-186-46
Empresa: DUNANY FOODS SL
Administrador Solidario
- Rodrigo Onde Sergio
- Swaine Heather Delia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10597, L 7878, F 79, S 8, H V 183900, I/A 5 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-46
Empresa: DUNANY FOODS SL
Administrador Unico
- Rodrigo Onde Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10597, L 7878, F 79, S 8, H V 183900, I/A 5 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-46
Empresa: DUNANY FOODS SL
Administrador Unico
- Rodrigo Onde Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10555, L 7836, F 72, S 8, H V 183900, I/A 2 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-46
Empresa: PLATOS TRADICIONALES SA
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Montañana Francisco Cristobal
- Marques Capelo Pompeu
- Rodrigo Onde Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8534, L 5823, F 216, S 8, H V 107707, I/A 34 (16/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-202-46
Empresa: PLATOS TRADICIONALES SA
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Montañana Francisco Cristobal
- Marques Capelo Pompeu
- Rodrigo Onde Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8534, L 5823, F 215, S 8, H V 107707, I/A 31 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-46
Empresa: EMBUTIDOS F MARTINEZ R SA
Apoderado
- Rodrigo Onde Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6211, L 3517, F 224, S 8, H V 2261, I/A 48 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-46
Empresa: EMBUTIDOS F MARTINEZ R SA
Apoderado
- Rodrigo Onde Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6211, L 3517, F 224, S 8, H V 2261, I/A 43 (29/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-46
Empresa: CINCO TENEDORES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martinez Moreno Eduardo
- Rodrigo Onde Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6989, L 4292, F 208, S 8, H V 79442, I/A 28 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-46
Empresa: CINCO TENEDORES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martinez Moreno Eduardo
- Rodrigo Onde Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6989, L 4292, F 30, S 8, H V 79442, I/A 25 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-46
Información de RODRIGO ONDE SERGIO
Mostramos los datos de RODRIGO ONDE SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGO ONDE SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos