RODRIGO NOGUERA GARCIA
Informe ejecutivo de RODRIGO NOGUERA GARCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE RODRIGO NOGUERA GARCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MURCIA TECNICA DE ENERGIAS RENOVABLES SL | Administrador Unico | 21/03/2018 | 25/03/2020 |
ADWIN SYSTEM SL | Administrador Unico | 21/03/2018 | 19/02/2020 |
ADWIN SYSTEM SL | Liquidador | 19/02/2020 | 19/02/2020 |
JRM MANTENIMIENTOS INTEGRALES SL | Administrador Unico | 22/03/2018 | 17/02/2020 |
JRM MANTENIMIENTOS INTEGRALES SL | Liquidador | 17/02/2020 | 17/02/2020 |
ARCHIPLUS CUSTODIA DE DOCUMENTOS SL | Administrador Unico | 21/03/2018 | 24/05/2018 |
SONEROM-4 SL | Administrador Unico | 22/03/2018 | 22/05/2018 |
GESTION DOCUMENTAL ARCHIPLUS SL | Administrador Unico | 26/03/2018 | 22/05/2018 |
CONTRATAS Y SUBCONTRATAS DE CONSTRUCCIONES JMRC SL | Liquidador | 22/01/2009 | 22/01/2009 |
CONTRATAS Y SUBCONTRATAS DE CONSTRUCCIONES JMRC SL | Administrador Unico | 22/01/2009 |
VINCULACIONES DE RODRIGO NOGUERA GARCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGO NOGUERA GARCIA
Administrador Unico
- Rodrigo Noguera Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2589 , F 70, S 8, H MU 67655, I/A 4 (25/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-64-30
Empresa: ADWIN SYSTEM SL
Liquidador
- Rodrigo Noguera Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2715 , F 116, S 8, H MU 71309, I/A 5 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-30
Empresa: ADWIN SYSTEM SL
Administrador Unico
- Rodrigo Noguera Garcia
Liquidador
- Rodrigo Noguera Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2715 , F 116, S 8, H MU 71309, I/A 5 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-30
Empresa: JRM MANTENIMIENTOS INTEGRALES SL
Liquidador
- Rodrigo Noguera Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2689 , F 95, S 8, H MU 69858, I/A 4 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-30
Empresa: JRM MANTENIMIENTOS INTEGRALES SL
Administrador Unico
- Rodrigo Noguera Garcia
Liquidador
- Rodrigo Noguera Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2689 , F 95, S 8, H MU 69858, I/A 4 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-30
Empresa: ARCHIPLUS CUSTODIA DE DOCUMENTOS SL
Administrador Unico
- Rodrigo Noguera Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1101 , F 106, S 8, H MU 3621, I/A 15 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-30
Empresa: SONEROM-4 SL
Administrador Unico
- Rodrigo Noguera Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1393 , F 25, S 8, H MU 24864, I/A 9 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-101-30
Empresa: GESTION DOCUMENTAL ARCHIPLUS SL
Administrador Unico
- Rodrigo Noguera Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3302 , F 154, S 8, H MU 94259, I/A 6 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-101-30
Empresa: GESTION DOCUMENTAL ARCHIPLUS SL
Administrador Unico
- Rodrigo Noguera Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3302 , F 154, S 8, H MU 94259, I/A 4 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-65-30
Empresa: SONEROM-4 SL
Administrador Unico
- Rodrigo Noguera Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1393 , F 25, S 8, H MU 24864, I/A 8 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-30
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGO NOGUERA GARCIA
Mostramos los datos de RODRIGO NOGUERA GARCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGO NOGUERA GARCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos