RODRIGO MATEO JULIO
Informe ejecutivo de RODRIGO MATEO JULIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGO MATEO JULIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEGASUS MEDICAL IBERIA SL | Administrador Solidario | 15/11/2022 |
VINCULACIONES DE RODRIGO MATEO JULIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGO MATEO JULIO
Empresa: INSTRUMENTACIONES MEDICAS 2000 SL
Administrador Solidario
- Junca Nicolas Laura
- Rodrigo Mateo Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31430 , F 163, S 8, H B 189547, I/A 5 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-08
Empresa: SCAN MODUL MEDI MATH SA
Administrador Unico
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36757 , F 167, S 8, H B 151715, I/A 23 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-08
Empresa: SCAN MODUL MEDI MATH SA
Administrador Unico
- Rodrigo Mateo Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36757 , F 163, S 8, H B 151715, I/A 14 (30/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-08
Empresa: SCAN MODUL MEDI MATH SA
Administrador Unico
- Rodrigo Mateo Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36757 , F 162, S 8, H B 151715, I/A 11 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-8-08
Información de RODRIGO MATEO JULIO
Mostramos los datos de RODRIGO MATEO JULIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGO MATEO JULIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos