RODRIGO MARTINEZ TERESITA DE JESUS
Informe ejecutivo de RODRIGO MARTINEZ TERESITA DE JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RODRIGO MARTINEZ TERESITA DE JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTERNATIONAL HANDLERS SPAIN SL | Administrador Unico | 24/01/2017 | |
INTERNATIONAL HANDLERS SPAIN SL | Apoderado | 14/01/2011 | |
EDIFICIOS EL ESCUDO 21 SL | Administrador Unico | 08/01/2010 |
VINCULACIONES DE RODRIGO MARTINEZ TERESITA DE JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGO MARTINEZ TERESITA DE JESUS
Empresa: INTERNATIONAL HANDLERS SPAIN SL
Administrador Unico
- Rodrigo Martinez Teresita De Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3867 , F 188, S 8, H AS 41915, I/A 3 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-33
Empresa: INTERNATIONAL HANDLERS SPAIN SL
Apoderado
- Rodrigo Martinez Teresita De Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3867 , F 188, S 8, H AS 41915, I/A 2 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-33
Empresa: EDIFICIOS EL ESCUDO 21 SL
Administrador Unico
- Rodrigo Martinez Teresita De Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3729 , F 179, S 8, H AS 11509, I/A 3 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-33
Información de RODRIGO MARTINEZ TERESITA DE JESUS
Mostramos los datos de RODRIGO MARTINEZ TERESITA DE JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGO MARTINEZ TERESITA DE JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos