RODRIGO GIL REGINA BARBARA
Informe ejecutivo de RODRIGO GIL REGINA BARBARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RODRIGO GIL REGINA BARBARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL KOLADOR DE IDEAS CREATIVAS SL | Administrador Unico | 12/01/2018 | |
MARY & QUEEN BARCELONA FOOD SL | Socio Unico | 09/01/2017 | |
MARY & QUEEN BARCELONA FOOD SL | Administrador Unico | 09/01/2017 |
VINCULACIONES DE RODRIGO GIL REGINA BARBARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGO GIL REGINA BARBARA
Empresa: EL KOLADOR DE IDEAS CREATIVAS SL
Administrador Unico
- Rodrigo Gil Regina Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46224 , F 216, S 8, H B 513492, I/A 1 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-08
Empresa: MARY & QUEEN BARCELONA FOOD SL
Administrador Unico
- Rodrigo Gil Regina Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 223, S 8, H L 27603, I/A 3 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-25
Empresa: MARY & QUEEN BARCELONA FOOD SL
Socio Único
- Rodrigo Gil Regina Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 223, S 8, H L 27603, I/A 3 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-25
Información de RODRIGO GIL REGINA BARBARA
Mostramos los datos de RODRIGO GIL REGINA BARBARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGO GIL REGINA BARBARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos