RODRIGO FORT MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de RODRIGO FORT MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RODRIGO FORT MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JIMENEZ & RODRIGO ASESORES LEGALES SLP | Administrador Solidario | 02/01/2013 | 15/06/2015 |
JR DENARIUM SL | Administrador Solidario | 21/12/2012 | 12/06/2015 |
JIMENEZ RODRIGO SL | Administrador | 11/06/2015 | |
JR DENARIUM SL | Administrador | 21/12/2012 |
VINCULACIONES DE RODRIGO FORT MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGO FORT MARIA DEL CARMEN
Administrador Solidario
- Rodrigo Fort Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43527 , F 189, S 8, H B 431494, I/A 3 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-08
Empresa: JR DENARIUM SL
Administrador Solidario
- Rodrigo Fort Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33422 , F 127, S 8, H B 225940, I/A 8 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-08
Empresa: JIMENEZ RODRIGO SL
Administrador
- Rodrigo Fort Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44693 , F 62, S 8, H B 167228, I/A 9 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-08
Administrador Solidario
- Jimenez Contreras Francisco
- Jimenez Rodrigo Francesc
- Rodrigo Fort Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43527 , F 186, S 8, H B 431494, I/A 1 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-6-08
Empresa: JR DENARIUM SL
Administrador Solidario
- Jimenez Contreras Francisco
- Jimenez Rodrigo Gemma
- Rodrigo Fort Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33422 , F 126, S 8, H B 225940, I/A 7 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-08
Empresa: JR DENARIUM SL
Administrador
- Jimenez Contreras Francisco
- Rodrigo Fort Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33422 , F 126, S 8, H B 225940, I/A 7 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-08
Información de RODRIGO FORT MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de RODRIGO FORT MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGO FORT MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos