RODRIGO FERRER ROSARIO
Informe ejecutivo de RODRIGO FERRER ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RODRIGO FERRER ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESCALS CANARIAS SL | Apoderado Mancomunado | 29/03/2010 | 18/04/2017 |
NITOS TIC SL | Apoderado Mancomunado | 07/01/2009 | 01/07/2016 |
AKTIS INSTALACIONES ELECTRICAS SL | Apoderado Mancomunado | 07/01/2009 | 24/08/2015 |
VINCULACIONES DE RODRIGO FERRER ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGO FERRER ROSARIO
Empresa: CODESMAN 2003 SL
Administrador Mancomunado
Apoderado Mancomunado
- Descals Hernandez Carlos
- Rodrigo Ferrer Rosario
- Valls Descals Jorge Vicente
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3133 , F 98, S 8, H TF 47054, I/A 2 (29/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-38
Empresa: AKTIS INSTALACIONES ELECTRICAS SL
Administrador Mancomunado
Apoderado Mancomunado
- Rodrigo Ferrer Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7912, L 5207, F 15, S 8, H V 99226, I/A 7 (07/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-10-46
Empresa: CARLOS DESCALS T I C SL
Administrador Mancomunado
Apoderado Mancomunado
- Rodrigo Ferrer Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8506, L 5796, F 170, S 8, H V 115795, I/A 2 (07/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-10-46
Información de RODRIGO FERRER ROSARIO
Mostramos los datos de RODRIGO FERRER ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGO FERRER ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos