RODRIGO ARCAY AMAIA
Informe ejecutivo de RODRIGO ARCAY AMAIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGO ARCAY AMAIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIETAT PORTAL DE LLEIDA SL | Administrador Solidario | 24/05/2023 | |
SOCIETAT PORTAL DE LLEIDA SL | Apoderado | 13/07/2022 |
VINCULACIONES DE RODRIGO ARCAY AMAIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGO ARCAY AMAIA
Empresa: SOCIETAT PORTAL DE LLEIDA SL
Administrador Solidario
- De Santiago Bayona Miquel
- Rodrigo Arcay Amaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 688 , F 209, S 8, H L 13072, I/A 11 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-25
Empresa: SOCIETAT PORTAL DE LLEIDA SL
Apoderado
- Rodrigo Arcay Amaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 688 , F 208, S 8, H L 13072, I/A 10 (13/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-138-25
Empresa: INTERNET WEB SERVEIS SL
Consejero
- Gonzalez Campos Alberto
- Ibañez Perales Andreu
- Rodrigo Arcay Amaia
- Rodrigo Arcay Noel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 424 , F 18, S 8, H L 7892, I/A 13 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-77-25
Empresa: INTERNET WEB SERVEIS SL
Consejero
- Gonzalez Campos Alberto
- Ibañez Perales Andreu
- Rodrigo Arcay Amaia
- Rodrigo Arcay Noel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 424 , F 17, S 8, H L 7892, I/A 11 (06/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-157-25
Información de RODRIGO ARCAY AMAIA
Mostramos los datos de RODRIGO ARCAY AMAIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGO ARCAY AMAIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos