RODRIGO AMAYA MARIA ROSA
Informe ejecutivo de RODRIGO AMAYA MARIA ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RODRIGO AMAYA MARIA ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WORLD EMPIRE DIGITAL SL | Apoderado Solidario | 22/02/2024 | |
CONSULTING&INVESTMENT WATIOS2 SL | Socio Unico | 24/07/2020 | |
CONSULTING&INVESTMENT WATIOS2 SL | Administrador Unico | 24/07/2020 | |
GLOBAL MISSION SL | Administrador Unico | 27/05/2015 | |
RARO ALMA SL | Administrador Unico | 11/05/2011 |
VINCULACIONES DE RODRIGO AMAYA MARIA ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGO AMAYA MARIA ROSA
Empresa: WORLD EMPIRE DIGITAL SL
Apoderado Solidario
- Gimeno Quiles Ramon Francisco
- Rodrigo Amaya Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11519, L 8797, F 177, S 8, H V 216380, I/A 2 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-46
Empresa: CONSULTING&INVESTMENT WATIOS2 SL
Administrador Unico
- Rodrigo Amaya Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10843, L 8122, F 219, S 8, H V 193490, I/A 1 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-46
Empresa: CONSULTING&INVESTMENT WATIOS2 SL
Socio Único
- Rodrigo Amaya Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10843, L 8122, F 219, S 8, H V 193490, I/A 1 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-46
Empresa: GLOBAL MISSION SL
Administrador Unico
- Rodrigo Amaya Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9952, L 7234, F 148, S 8, H V 164987, I/A 2 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-46
Empresa: RARO ALMA SL
Administrador Unico
- Rodrigo Amaya Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9318, L 6600, F 96, S 8, H V 143470, I/A 1 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-46
Información de RODRIGO AMAYA MARIA ROSA
Mostramos los datos de RODRIGO AMAYA MARIA ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGO AMAYA MARIA ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos