RODOLFO SALA ALVIRA
Informe ejecutivo de RODOLFO SALA ALVIRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODOLFO SALA ALVIRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECOL-MF BANYOLES SL | Administrador Solidario | 22/08/2019 | |
TECNOPIEL SA | Apoderado Solidario | 18/07/2017 | |
TEMPSPERTU SL | Administrador Mancomunado | 07/02/2012 |
VINCULACIONES DE RODOLFO SALA ALVIRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODOLFO SALA ALVIRA
Empresa: TECNOPIEL SA
Administrador Mancomunado
- Antonio Sala Alvira
- Rodolfo Sala Alvira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 171, S 8, H GI 2004, I/A 26 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-17
Empresa: TECNOPIEL SA
Administrador Mancomunado
- Antonio Sala Alvira
- Rodolfo Sala Alvira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 171, S 8, H GI 2004, I/A 24 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-17
Empresa: TECNOPIEL SA
Administrador Mancomunado
- Antonio Sala Alvira
- Rodolfo Sala Alvira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 171, S 8, H GI 2004, I/A 24 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-17
Empresa: ECOL-MF BANYOLES SL
Administrador Solidario
- Antonio Sala Alvira
- Rodolfo Sala Alvira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3259 , F 107, S 8, H GI 65803, I/A 1 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-17
Empresa: TECNOPIEL SA
Apoderado Solidario
- Antonio Sala Alvira
- Rodolfo Sala Alvira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 170, S 8, H GI 2004, I/A 23 (18/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-140-17
Empresa: SERCOM LEATHERS SL
Administrador Solidario
- Antonio Sala Alvira
- Rodolfo Sala Alvira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2573 , F 90, S 8, H GI 43726, I/A 3 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-17
Empresa: SERCOM LEATHERS SL
Administrador Solidario
- Antonio Sala Alvira
- Rodolfo Sala Alvira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2573 , F 90, S 8, H GI 43726, I/A 3 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-17
Empresa: TECNOPIEL SA
Administrador Mancomunado
- Antonio Sala Alvira
- Rodolfo Sala Alvira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 170, S 8, H GI 2004, I/A 22 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-17
Empresa: SERCOM LEATHERS SL
Administrador Solidario
- Antonio Sala Alvira
- Rodolfo Sala Alvira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2573 , F 89, S 8, H GI 43726, I/A 2 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-17
Empresa: TEMPSPERTU SL
Administrador Mancomunado
- Montserrat Coll Teixidor
- Rodolfo Sala Alvira
- Victor Garcia Carbonell
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2858 , F 96, S 8, H GI 53031, I/A 1 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-17
Información de RODOLFO SALA ALVIRA
Mostramos los datos de RODOLFO SALA ALVIRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODOLFO SALA ALVIRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos