RODO PUIGORIOL ENRIC
Informe ejecutivo de RODO PUIGORIOL ENRIC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE RODO PUIGORIOL ENRIC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODO PUIGORIOL ENRIC
Empresa: RODO VIDAL HOLDING SL
Consejero
- Rodo Puigoriol Enric
- Vidal Massuet Maria Gloria
Presidente
- Rodo Puigoriol Enric
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46108 , F 56, S 8, H B 283251, I/A 11 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-08
Empresa: PINTER CAIPO TECHNOLOGIES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Marilena Bolli
- Rodo Puigoriol Enric
- Serra Tella Adrian
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43649 , F 204, S 8, H B 434535, I/A 2 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-08
Empresa: PINTER CAIPO TECHNOLOGIES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Marilena Bolli
- Rodo Puigoriol Enric
- Serra Tella Adrian
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43649 , F 202, S 8, H B 434535, I/A 1 (08/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-08
Empresa: RODO VIDAL HOLDING SL
Apoderado
- Rodo Puigoriol Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36275 , F 210, S 8, H B 283251, I/A 6 (07/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-74-08
Empresa: PINTER SA
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Rodo Puigoriol Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38929 , F 177, S 8, H B 45218, I/A 34 (23/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-63-08
Información de RODO PUIGORIOL ENRIC
Mostramos los datos de RODO PUIGORIOL ENRIC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODO PUIGORIOL ENRIC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos