RODNEY WALLACE LARSON
Informe ejecutivo de RODNEY WALLACE LARSON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODNEY WALLACE LARSON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMUNICACION SPANDEX ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 30/09/2015 | 22/12/2022 |
COMUNICACION SPANDEX ESPAÑA SA | Consejero | 27/12/2011 | 16/08/2022 |
COMUNICACION SPANDEX ESPAÑA SA | Consejero | 06/02/2013 | 16/08/2022 |
COMUNICACION SPANDEX ESPAÑA SA | Presidente | 06/02/2017 | 16/08/2022 |
COMUNICACION SPANDEX ESPAÑA SA | Consejero | 06/02/2017 | 16/08/2022 |
COMUNICACION SPANDEX ESPAÑA SA | Presidente | 06/02/2013 | 06/02/2017 |
COMUNICACION SPANDEX ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 10/10/2013 | 30/09/2015 |
COMUNICACION SPANDEX ESPAÑA SA | Presidente | 27/12/2011 | 06/02/2013 |
VINCULACIONES DE RODNEY WALLACE LARSON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODNEY WALLACE LARSON
Empresa: COMUNICACION SPANDEX ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Rodney Wallace Larson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46398 , F 64, S 8, H B 3095, I/A 68 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-08
Empresa: COMUNICACION SPANDEX ESPAÑA SA
Consejero
- Rodney Wallace Larson
Presidente
- Rodney Wallace Larson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46398 , F 63, S 8, H B 3095, I/A 66 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-08
Empresa: COMUNICACION SPANDEX ESPAÑA SA
Consejero
- Rodney Wallace Larson
- Tarradell Ribas Francisco Javier
Presidente
- Rodney Wallace Larson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42908 , F 208, S 8, H B 3095, I/A 56 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-08
Empresa: COMUNICACION SPANDEX ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Rodney Wallace Larson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42908 , F 204, S 8, H B 3095, I/A 50 (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-194-08
Empresa: COMUNICACION SPANDEX ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Rodney Wallace Larson
- Tarradell Ribas Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42908 , F 204, S 8, H B 3095, I/A 50 (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-194-08
Empresa: COMUNICACION SPANDEX ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Rodney Wallace Larson
- Tarradell Ribas Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42908 , F 202, S 8, H B 3095, I/A 46 (10/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-199-08
Empresa: COMUNICACION SPANDEX ESPAÑA SA
Consejero
- Axel C F Terlinden Ruhl
- Rodney Wallace Larson
- Tarradell Ribas Francisco
Presidente
- Rodney Wallace Larson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42908 , F 201, S 8, H B 3095, I/A 43 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-08
Consejero
- Rodney Wallace Larson
Presidente
- Rodney Wallace Larson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33139 , F 100, S 8, H B 3095, I/A 38 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-08
Información de RODNEY WALLACE LARSON
Mostramos los datos de RODNEY WALLACE LARSON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODNEY WALLACE LARSON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos