RODILLA SANCHEZ FERNANDO
Informe ejecutivo de RODILLA SANCHEZ FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODILLA SANCHEZ FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BURINPAL SL | Administrador Mancomunado | 27/03/2023 | |
GRUPO BRO 2022 SL | Administrador Unico | 11/11/2022 | |
EPICURE 56 SL | Socio Unico | 27/05/2010 | |
EPICURE 56 SL | Administrador Unico | 27/05/2010 |
VINCULACIONES DE RODILLA SANCHEZ FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODILLA SANCHEZ FERNANDO
Empresa: BURINPAL SL
Administrador Mancomunado
- Rodilla Sanchez Fernando
- Roque Garcia Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44951 , F 180, S 8, H M 791306, I/A 1 (27/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-64-28
Empresa: GRUPO BRO 2022 SL
Administrador Unico
- Rodilla Sanchez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 502 , F 185, S 8, H P 8518, I/A 1 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-34
Empresa: ESPACIO EPICUREO SL
Liquidador
- Rodilla Sanchez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 477 , F 165, S 8, H P 7596, I/A 2 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-34
Empresa: ESPACIO EPICUREO SL
Administrador Unico
- Rodilla Sanchez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 477 , F 165, S 8, H P 7596, I/A 2 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-34
Empresa: ESPACIO EPICUREO SL
Administrador Unico
- Rodilla Sanchez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 477 , F 164, S 8, H P 7596, I/A 1 (25/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-34
Empresa: EPICURE 56 SL
Administrador Unico
- Rodilla Sanchez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 440 , F 93, S 8, H P 6331, I/A 1 (27/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-34
Empresa: EPICURE 56 SL
Socio Único
- Rodilla Sanchez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 440 , F 93, S 8, H P 6331, I/A 1 (27/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-34
Información de RODILLA SANCHEZ FERNANDO
Mostramos los datos de RODILLA SANCHEZ FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODILLA SANCHEZ FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos