RODILLA MUNDINA JOAQUIN MIGUEL
Informe ejecutivo de RODILLA MUNDINA JOAQUIN MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE RODILLA MUNDINA JOAQUIN MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEGIBERDA SL | Administrador Unico | 30/01/2012 |
VINCULACIONES DE RODILLA MUNDINA JOAQUIN MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODILLA MUNDINA JOAQUIN MIGUEL
Empresa: ALCALA INVESTMENT TRUST SA
Administrador Unico
- Rodilla Mundina Joaquin Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1259, L 822, F 61, S 8, H CS 23459, I/A 6 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-12
Empresa: CORPORACION SOULEN SL
Administrador Unico
- Rodilla Mundina Joaquin Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 968, L 533, F 125, S 8, H CS 14878, I/A 9 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-12
Empresa: SEGIBERDA SL
Administrador Unico
- Rodilla Mundina Joaquin Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1584, L 1146, F 103, S 8, H CS 33850, I/A 1 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-12
Empresa: GESTION Y CONSERVACION DE LA CAZA SL
Administrador Unico
- Rodilla Mundina Joaquin Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1302, L 865, F 190, S 8, H CS 24818, I/A 3 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-241-12
Empresa: ALCALA INVESTMENT TRUST SA
Administrador Unico
- Rodilla Mundina Joaquin Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1259, L 822, F 60, S 8, H CS 23459, I/A 4 (07/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-12
Empresa: PROYCO AZAHAR SL
Administrador Unico
- Rodilla Mundina Joaquin Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 735, L 302, F 26, S 8, H CS 8297, I/A 7 (26/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-12
Información de RODILLA MUNDINA JOAQUIN MIGUEL
Mostramos los datos de RODILLA MUNDINA JOAQUIN MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODILLA MUNDINA JOAQUIN MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos