RODILLA JIMENEZ RAFAEL
Informe ejecutivo de RODILLA JIMENEZ RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODILLA JIMENEZ RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VEGASOL 2007 SL | Administrador Unico | 06/09/2017 |
VINCULACIONES DE RODILLA JIMENEZ RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODILLA JIMENEZ RAFAEL
Empresa: MANUFACTURAS SA
Consejero
- Rodilla Jimenez Rafael
Presidente
Secretario
- Rodilla Jimenez Rafael
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 87 , F 18, S 8, H SA 2759, I/A 19 (02/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-37
Empresa: MANUFACTURAS SA
Apoderado
- Rodilla Jimenez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 87 , F 18, S 8, H SA 2759, I/A 18 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-37
Empresa: VEGASOL 2007 SL
Administrador Unico
- Rodilla Jimenez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 366 , F 61, S 8, H SA 11698, I/A 4 (06/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-177-37
Empresa: VEGASOL 2007 SL
Administrador Solidario
- Jimenez Calzada Maria Mercedes
- Rodilla Jimenez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 366 , F 61, S 8, H SA 11698, I/A 4 (06/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-177-37
Empresa: MANUFACTURAS SA
Apoderado
- Rodilla Jimenez Rafael
Consejero
- CARMIEL WOOL SL
- COMERCIAL OVINOS SCL
- Garcia Pedroche De La Viña Jose-luis
- Rodilla Jimenez Rafael
- Sanchez Patrocinio Javier
Presidente
Secretario
- Calderon Villalba Marco Antonio
- Rodilla Jimenez Rafael
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 87 , F 17, S 8, H SA 2759, I/A 17 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-37
Empresa: MANUFACTURAS SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Rodilla Jimenez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 87 , F 17, S 8, H SA 2759, I/A 17 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-37
Empresa: MANUFACTURAS SA
Consejero
- Delgado Hernandez Francisco
- Rodilla Jimenez Rafael
- Sanchez Patrocinio Alberto
- Sanchez Patrocinio Ivan
- Sanchez Patrocinio Javier
Presidente
Secretario
- Rodilla Jimenez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 86 , F 224, S 8, H SA 2759, I/A 13 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-127-37
Empresa: MANUFACTURAS SA
Presidente
Secretario
- Rodilla Jimenez Rafael
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 86 , F 224, S 8, H SA 2759, I/A 13 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-127-37
Empresa: RAFAEL RODILLA SL
Liquidador
- Rodilla Jimenez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 149 , F 180, S 8, H SA 4865, I/A 4 (03/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-37
Empresa: RAFAEL RODILLA SL
Administrador Unico
- Rodilla Jimenez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 149 , F 180, S 8, H SA 4865, I/A 4 (03/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-37
Información de RODILLA JIMENEZ RAFAEL
Mostramos los datos de RODILLA JIMENEZ RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODILLA JIMENEZ RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos