RODES SABATE MARTA
Informe ejecutivo de RODES SABATE MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RODES SABATE MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESCUMA SIS SA | Secretario | 27/02/2023 | |
ESCUMA SIS SA | Consejero | 27/02/2023 |
VINCULACIONES DE RODES SABATE MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODES SABATE MARTA
Empresa: ESCUMA SIS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Rodes Parellada Juan
- Rodes Sabate Marta
- Sabate Barbero Montserrat
Presidente
Secretario
- Rodes Sabate Marta
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32707 , F 14, S 8, H B 19143, I/A 23 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-08
Empresa: ESCUMA SIS SA
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Rodes Parellada Juan
- Rodes Sabate Juan
- Rodes Sabate Marta
- Rodes Sabate Montserrat
- Sabate Barbero Montserrat
Presidente
Secretario
- Rodes Sabate Marta
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32707 , F 14, S 8, H B 19143, I/A 23 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-08
Empresa: ESCUMA SIS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Rodes Parellada Juan
- Rodes Sabate Juan
- Rodes Sabate Marta
- Rodes Sabate Montserrat
- Sabate Barbero Montserrat
Presidente
Secretario
- Rodes Sabate Marta
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32707 , F 13, S 8, H B 19143, I/A 19 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-08
Empresa: ESCUMA SIS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Rodes Parellada Juan
- Rodes Sabate Juan
- Rodes Sabate Marta
- Rodes Sabate Montserrat
- Sabate Barbero Montserrat
Presidente
Secretario
- Rodes Sabate Marta
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32707 , F 13, S 8, H B 19143, I/A 19 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-08
Empresa: ESCUMA SIS SA
Consejero
- Rodes Parellada Juan
- Rodes Sabate Juan
- Rodes Sabate Marta
- Rodes Sabate Montserrat
- Sabate Barbero Montserrat
Presidente
Secretario
- Rodes Sabate Marta
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32707 , F 12, S 8, H B 19143, I/A 17 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-08
Información de RODES SABATE MARTA
Mostramos los datos de RODES SABATE MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODES SABATE MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos