RODERO PICAPORTE DANIEL
Informe ejecutivo de RODERO PICAPORTE DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODERO PICAPORTE DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLAZA NORTE FAST FOOD SL | Socio Unico | 19/05/2022 | |
PLAZA NORTE FAST FOOD SL | Administrador Unico | 19/05/2022 | |
VALLADOLID INTERNATIONAL FOOD SL | Socio Unico | 06/09/2021 | |
VALLADOLID INTERNATIONAL FOOD SL | Administrador Unico | 06/09/2021 | |
MAFILULITO2019 SL | Socio Unico | 29/08/2019 | |
MAFILULITO2019 SL | Administrador Unico | 29/08/2019 | |
PREDICTIVE HEALTHCARE SL | Administrador Solidario | 12/06/2019 |
VINCULACIONES DE RODERO PICAPORTE DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODERO PICAPORTE DANIEL
Empresa: PLAZA NORTE FAST FOOD SL
Administrador Unico
- Rodero Picaporte Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43528 , F 148, S 8, H M 768657, I/A 1 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-28
Empresa: PLAZA NORTE FAST FOOD SL
Socio Único
- Rodero Picaporte Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43528 , F 148, S 8, H M 768657, I/A 1 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-28
Empresa: VALLADOLID INTERNATIONAL FOOD SL
Administrador Unico
- Rodero Picaporte Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42404 , F 80, S 8, H M 750489, I/A 1 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-28
Empresa: VALLADOLID INTERNATIONAL FOOD SL
Socio Único
- Rodero Picaporte Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42404 , F 80, S 8, H M 750489, I/A 1 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-28
Empresa: MAFILULITO2019 SL
Administrador Unico
- Rodero Picaporte Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39493 , F 160, S 8, H M 701201, I/A 1 (29/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-170-28
Empresa: MAFILULITO2019 SL
Socio Único
- Rodero Picaporte Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39493 , F 160, S 8, H M 701201, I/A 1 (29/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-170-28
Empresa: PREDICTIVE HEALTHCARE SL
Administrador Solidario
- Alegria Arce Julio Igor
- Rodero Picaporte Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39083 , F 140, S 8, H M 694387, I/A 1 (12/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-28
Empresa: BOSCH SERVICE SOLUTIONS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35461 , F 12, S 8, H M 241916, I/A 142 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-193-28
Empresa: BOSCH SECURITY SYSTEMS SA
Apoderado Mancomunado
- Dickhoff Jeroen
- Gonzalez Pareja Javier
- Lenti Valeria
- Rodero Picaporte Daniel
- Soltau Walter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35461 , F 5, S 8, H M 241916, I/A 131 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-28
Empresa: BOSCH SECURITY SYSTEMS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Aguinaco Moreno Jorge
- Calvo Moyano Mercedes
- Calvo Moyano Mercedes
- Calvo Moyano Mercedes
- Dickhoff Jeroen
- Dickhoff Jeroen
- Dickhoff Jeroen
- Dickhoff Jeroen
- Fecke Markus
- Fecke Markus
- Fecke Markus
- Fuentes Serrano Maria Paz
- Garcia Casal Anderten Alejandro
- Garcia Casal Anderten Alejandro
- Garcia Casal Anderten Alejandro
- Garcia Casal Anderten Alejandro
- Lenti Valeria
- Lenti Valeria
- Lenti Valeria
- Lopez San Roman Jose Alfonso
- Lopez San Roman Jose Alfonso
- Miro Pino Susana
- Pazos Pintos Maria Teresa
- Rodero Picaporte Daniel
- Rodriguez Rolle Eduardo
- Rodriguez Rolle Eduardo
- Schlaak Sandra Katharina
- Seidel Frank
- Seidel Frank
- Seidel Frank
- Seidel Frank
- Soltau Walter
- Soltau Walter
- Soltau Walter
- Soltau Walter
- Soltau Walter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31530 , F 225, S 8, H M 241916, I/A 127 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-28
VER MAS ACTOS
Información de RODERO PICAPORTE DANIEL
Mostramos los datos de RODERO PICAPORTE DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODERO PICAPORTE DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos