RODENAS TAN JUAN
Informe ejecutivo de RODENAS TAN JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODENAS TAN JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GREEN YACHTS SPAIN SL | Administrador Solidario | 10/03/2022 |
VINCULACIONES DE RODENAS TAN JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODENAS TAN JUAN
Empresa: NAUTICA YATE VALE SL
Liquidador Mancomunado
- Hernandez Kwinkelenberg Saul
- Rodenas Tan Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4444 , F 188, S 8, H A 178282, I/A 3 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-03
Empresa: NAUTICA YATE VALE SL
Liquidador Mancomunado
- Hernandez Kwinkelenberg Saul
- Rodenas Tan Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4444 , F 188, S 8, H A 178282, I/A 2 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-61-03
Empresa: NAUTICA YATE VALE SL
Administrador Mancomunado
- Hernandez Kwinkelenberg Saul
- Rodenas Tan Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4444 , F 188, S 8, H A 178282, I/A 2 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-61-03
Empresa: GREEN YACHTS SPAIN SL
Administrador Solidario
- Hernandez Kwinkelenberg Saul
- Palma Palanco Jaime
- Rodenas Tan Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4454 , F 140, S 8, H A 178826, I/A 1 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-03
Empresa: NAUTICA YATE VALE SL
Administrador Mancomunado
- Hernandez Kwinkelenberg Saul
- Rodenas Tan Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4444 , F 187, S 8, H A 178282, I/A 1 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-03
Información de RODENAS TAN JUAN
Mostramos los datos de RODENAS TAN JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODENAS TAN JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos